VIVES CLAUDIA ADRIANA
Informe ejecutivo de VIVES CLAUDIA ADRIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIVES CLAUDIA ADRIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AREA DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS HOLDING GROUP SL | Administrador Solidario | 28/04/2014 |
VINCULACIONES DE VIVES CLAUDIA ADRIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIVES CLAUDIA ADRIANA
Empresa: AREA DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Farhi Marcelo Ariel
- Vives Claudia Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28796 , F 34, S 8, H M 518479, I/A 4 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-28
Administrador Solidario
- Farhi Marcelo Ariel
- Vives Claudia Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32242 , F 9, S 8, H M 580335, I/A 1 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
Administrador Solidario
- Farhi Marcelo Ariel
- TRACK DESIGN SL
- Vives Claudia Adriana
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27567 , F 84, S 8, H M 496778, I/A 3 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-28
Empresa: AREA DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Farhi Marcelo Ariel
- Vives Claudia Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28796 , F 33, S 8, H M 518479, I/A 2 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-28
Administrador Solidario
- Farhi Marcelo Ariel
- TRACK DESIGN SL
- Vives Claudia Adriana
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27567 , F 82, S 8, H M 496778, I/A 2 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-28
Información de VIVES CLAUDIA ADRIANA
Mostramos los datos de VIVES CLAUDIA ADRIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIVES CLAUDIA ADRIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos