ARQUA OBRAS Y CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques de Urquijo, 47
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARQUA OBRAS Y CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES SL
CIF B86182334
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otro acabado de edificios
Fecha de Constitución 28/03/2011
Nombres Anteriores
- AREA DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS SL
- OBRAS Y REFORMAS SOSTENIBLES SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario GRUPO EMPRESARIAL SOSTENIBLE SA
VINCULACIONES DE ARQUA OBRAS Y CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARQUA OBRAS Y CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barroso Garcia Esteban | Vicepresidente | 08/08/2016 | 08/05/2018 |
Barroso Garcia Esteban | Consejero | 08/08/2016 | 08/05/2018 |
Carretero Garcia Angel Luis | Apoderado | 03/04/2017 | 08/05/2018 |
Farhi Marcelo Ariel | Presidente | 08/08/2016 | 08/05/2018 |
Farhi Marcelo Ariel | Consejero Delegado | 08/08/2016 | 08/05/2018 |
Farhi Marcelo Ariel | Consejero | 08/08/2016 | 08/05/2018 |
GRUPO EMPRESARIAL SOSTENIBLE SA | Socio Unico | 08/08/2016 | 08/05/2018 |
GRUPO EMPRESARIAL SOSTENIBLE SA | Socio único | 08/05/2018 | |
Lavin Leon Maria Angeles | Apoderado | 08/08/2016 | 08/05/2018 |
Lombao Cosme Maria Del Pilar | Consejero | 16/05/2017 | 08/05/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARQUA OBRAS Y CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28796 , F 38, S 8, H M 518479, I/A 13 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28796 , F 38, S 8, H M 518479, I/A 13 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28796 , F 38, S 8, H M 518479, I/A 13 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Socio único
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28796 , F 38, S 8, H M 518479, I/A 13 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28796 , F 38, S 8, H M 518479, I/A 12 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28796 , F 38, S 8, H M 518479, I/A 12 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28796 , F 37, S 8, H M 518479, I/A 11 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28796 , F 37, S 8, H M 518479, I/A 10 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-28
Empresa: OBRAS Y REFORMAS SOSTENIBLES SL
- ARQUA OBRAS Y CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28796 , F 37, S 8, H M 518479, I/A 9 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Empresa: OBRAS Y REFORMAS SOSTENIBLES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28796 , F 37, S 8, H M 518479, I/A 8 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-28