VITORES ARANA PATRICIA
Informe ejecutivo de VITORES ARANA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VITORES ARANA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAUBIDEKO SL | Liquidador Mancomunado | 24/05/2021 | 21/07/2023 |
LAUBIDEKO SL | Administrador Mancomunado | 01/07/2020 | 24/05/2021 |
LAUBIDEKO SL | Administrador Mancomunado | 27/07/2017 | 01/07/2020 |
GOIARA 20 PERFUMERIAS SL | Consejero | 27/07/2017 | |
GOIARA 48 PERFUMERIAS SL | Consejero | 17/05/2016 |
VINCULACIONES DE VITORES ARANA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VITORES ARANA PATRICIA
Empresa: LAUBIDEKO SL
Liquidador Mancomunado
- Vitores Arana Patricia
- Vitores Goiri Edurne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1755 , F 57, S 8, H SS 15690, I/A 5 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-20
Empresa: LAUBIDEKO SL
Liquidador Mancomunado
- Vitores Arana Patricia
- Vitores Goiri Edurne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1755 , F 56, S 8, H SS 15690, I/A 4 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-20
Empresa: LAUBIDEKO SL
Administrador Mancomunado
- Vitores Arana Patricia
- Vitores Goiri Edurne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1755 , F 56, S 8, H SS 15690, I/A 4 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-20
Empresa: LAUBIDEKO SL
Administrador Mancomunado
- Vitores Arana Patricia
- Vitores Goiri Edurne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1755 , F 56, S 8, H SS 15690, I/A 3 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-20
Empresa: LAUBIDEKO SL
Administrador Mancomunado
- Goiri Astoreca Maria Angeles
- Vitores Arana Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1755 , F 56, S 8, H SS 15690, I/A 3 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-20
Empresa: LAUBIDEKO SL
Administrador Mancomunado
- Goiri Astoreca Maria Angeles
- Vitores Arana Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1755 , F 56, S 8, H SS 15690, I/A 2 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-20
Empresa: GOIARA 20 PERFUMERIAS SL
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2217 , F 220, S 8, H SS 26797, I/A 5 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-20
Empresa: GOIARA 48 PERFUMERIAS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4658 , F 39, S 8, H BI 45294, I/A 4 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-48
Información de VITORES ARANA PATRICIA
Mostramos los datos de VITORES ARANA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VITORES ARANA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos