ARANA LOPEZ MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de ARANA LOPEZ MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ARANA LOPEZ MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOIARA 20 PERFUMERIAS SL | Apoderado Solidario | 27/11/2019 | |
GOIARA 20 PERFUMERIAS SL | Secretario | 27/07/2017 | |
GOIARA 20 PERFUMERIAS SL | Consejero | 27/07/2017 | |
LAUBIDEKO SL | Administrador Solidario | 27/07/2017 | |
ALMACENES ANAIAK SA | Secretario | 29/07/2009 | 27/07/2017 |
ALMACENES ANAIAK SA | Consejero | 29/07/2009 | 27/07/2017 |
GOIARA 48 PERFUMERIAS SL | Secretario | 17/05/2016 | |
GOIARA 48 PERFUMERIAS SL | Consejero | 17/05/2016 | |
GOIARA 48 PERFUMERIAS SL | Apoderado Solidario | 17/05/2016 |
VINCULACIONES DE ARANA LOPEZ MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANA LOPEZ MARIA ANGELES
Empresa: GOIARA 20 PERFUMERIAS SL
Apoderado Solidario
- Arana Lopez Maria Angeles
- Goiri Astoreca Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2217 , F 221, S 8, H SS 26797, I/A 6 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-20
Empresa: LAUBIDEKO SL
Administrador Solidario
- Arana Lopez Maria Angeles
- Goiri Astoreca Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1755 , F 56, S 8, H SS 15690, I/A 2 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-20
Empresa: GOIARA 20 PERFUMERIAS SL
Consejero
- Arana Lopez Maria Angeles
- Goiri Astoreca Maria Angeles
- Vitores Arana Marta
- Vitores Arana Patricia
- Vitores Espinosa Jose Javier
- Vitores Goiri Edurne
Secretario
- Arana Lopez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2217 , F 220, S 8, H SS 26797, I/A 5 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-20
Empresa: ALMACENES ANAIAK SA
Consejero
- Arana Lopez Maria Angeles
- Goiri Astoreca Maria Angeles
- Vitores Espinosa Jose Javier
Secretario
- Arana Lopez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 161, S 8, H SS 6133, I/A 12 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-20
Empresa: GOIARA 48 PERFUMERIAS SL
Apoderado Solidario
- Arana Lopez Maria Angeles
- Goiri Astoreca Maria Angeles
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4658 , F 40, S 8, H BI 45294, I/A 7 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-48
Empresa: GOIARA 48 PERFUMERIAS SL
Consejero
- Arana Lopez Maria Angeles
- Goiri Astoreca Maria Angeles
- Vitores Arana Marta
- Vitores Arana Patricia
- Vitores Espinosa Jose Javier
- Vitores Goiri Edurne
Presidente
Secretario
- Arana Lopez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4658 , F 39, S 8, H BI 45294, I/A 4 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-48
Empresa: ALMACENES ANAIAK SA
Consejero
- Arana Lopez Maria Angeles
- Goiri Astoreca Maria Angeles
- Vitores Espinosa Jose Javier
Presidente
Secretario
- Arana Lopez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 161, S 8, H SS 6133, I/A 10 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-20
Empresa: ALMACENES ANAIAK SA
Consejero
- Arana Lopez Maria Angeles
- Goiri Astoreca Maria Angeles
- Vitores Espinosa Jose Javier
Presidente
Secretario
- Arana Lopez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 161, S 8, H SS 6133, I/A 9 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-20
Información de ARANA LOPEZ MARIA ANGELES
Mostramos los datos de ARANA LOPEZ MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANA LOPEZ MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos