VIÑUELA CID ALEJANDRO
Informe ejecutivo de VIÑUELA CID ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIÑUELA CID ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 97 FP | Miem.Com.Ctr | 20/06/2024 | |
EVO BANCO SA | Apoderado Solidario | 26/11/2013 |
VINCULACIONES DE VIÑUELA CID ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIÑUELA CID ALEJANDRO
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Dominguez Martin Jon Patxi
- Viñuela Cid Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 663992, I/A 80 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Dufort Ferrer Fernando
- Viñuela Cid Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 663992, I/A 80 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Dufort Ferrer Fernando
- Viñuela Cid Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39942 , F 198, S 8, H M 663992, I/A 56 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Dufort Ferrer Fernando
- Viñuela Cid Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39942 , F 198, S 8, H M 663992, I/A 56 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Dufort Ferrer Fernando
- Viñuela Cid Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39942 , F 193, S 8, H M 663992, I/A 40 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Viñuela Cid Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39942 , F 192, S 8, H M 663992, I/A 39 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35771 , F 208, S 8, H M 533412, I/A 79 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Cuesta Bravo Sergio
- Viñuela Cid Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37219 , F 65, S 8, H M 663992, I/A 5 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28
Apoderado
- Viñuela Cid Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34287 , F 37, S 8, H M 533412, I/A 56 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-28
Empresa: EVO BANCO SA
Apoderado Solidario
- Guitart De La Torre Franco
- Viñuela Cid Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3496 , F 179, S 8, H C 50498, I/A 8 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-15
Información de VIÑUELA CID ALEJANDRO
Mostramos los datos de VIÑUELA CID ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIÑUELA CID ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos