RUIZ SERRANO MARIO
Informe ejecutivo de RUIZ SERRANO MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RUIZ SERRANO MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERRANO Y ROSO AGENCIA DE SEGUROS SL | Administrador Solidario | 19/10/2021 | |
EVO BANCO SA | Apoderado | 17/01/2017 |
VINCULACIONES DE RUIZ SERRANO MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ SERRANO MARIO
Empresa: SERRANO Y ROSO AGENCIA DE SEGUROS SL
Administrador Solidario
- Ruiz Serrano Mario
- Serrano Garcia Gil Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13823 , F 58, S 8, H M 226007, I/A 2 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35771 , F 208, S 8, H M 533412, I/A 79 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-28
Empresa: IDEA GESTION HIPOTECARIA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ruiz Serrano Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33029 , F 218, S 8, H M 594571, I/A 18 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-28
Empresa: EVO BANCO SA
Apoderado
- Ruiz Serrano Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32658 , F 39, S 8, H M 572999, I/A 65 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Empresa: IDEA GESTION HIPOTECARIA SL
Apoderado
- Ruiz Serrano Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33029 , F 217, S 8, H M 594571, I/A 14 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-28
Apoderado
- Ruiz Serrano Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34287 , F 27, S 8, H M 533412, I/A 48 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30484 , F 91, S 8, H M 9031, I/A 103 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-28
Empresa: CITIFIN EFC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29124 , F 92, S 8, H M 325367, I/A 325 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-28
Empresa: CITIBANK ESPAÑA SA
Apoderado
- Noguera German Maria Carmen
- Ruiz Serrano Mario
- Ruiz Serrano Mario
- Ruiz Serrano Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29639 , F 23, S 8, H M 15092, I/A 2380 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-28
Información de RUIZ SERRANO MARIO
Mostramos los datos de RUIZ SERRANO MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ SERRANO MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos