VINCKE CARL ANNA MARIA PETER
Informe ejecutivo de VINCKE CARL ANNA MARIA PETER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VINCKE CARL ANNA MARIA PETER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIAM PROPERTIES SL | Administrador Solidario | 20/12/2011 | |
YODSANAE ESTATES SL | Administrador Solidario | 09/12/2010 |
VINCULACIONES DE VINCKE CARL ANNA MARIA PETER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VINCKE CARL ANNA MARIA PETER
Empresa: ZARTHA INVEST SL
Administrador Unico
- Vincke Carl Anna Maria Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5060, L 3967, F 55, S 8, H MA115388, I/A 6 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-29
Empresa: NAGA THAI SL
Administrador Unico
- Vincke Carl Anna Maria Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5045, L 3952, F 197, S 8, H MA114852, I/A 2 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-29
Empresa: SPORT VIP EVENTS SL
Administrador Unico
- Vincke Carl Anna Maria Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5036, L 3943, F 152, S 8, H MA114540, I/A 3 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-29
Empresa: SIAM BANUS SL
Administrador Unico
- Vincke Carl Anna Maria Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5060, L 3967, F 52, S 8, H MA115388, I/A 1 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-29
Empresa: SIAM BANUS SL
Socio Único
- Vincke Carl Anna Maria Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5060, L 3967, F 52, S 8, H MA115388, I/A 1 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-29
Empresa: NAGA THAI SL
Administrador Unico
- Vincke Carl Anna Maria Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5045, L 3952, F 196, S 8, H MA114852, I/A 1 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-29
Empresa: NAGA THAI SL
Socio Único
- Vincke Carl Anna Maria Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5045, L 3952, F 196, S 8, H MA114852, I/A 1 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-29
Empresa: SPORT VIP EVENTS SL
Administrador Unico
- Vincke Carl Anna Maria Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5036, L 3943, F 151, S 8, H MA114540, I/A 1 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-29
Empresa: SPORT VIP EVENTS SL
Socio Único
- Vincke Carl Anna Maria Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5036, L 3943, F 151, S 8, H MA114540, I/A 1 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-29
Empresa: SIAM PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Chan-ubon Unchalee
- Vincke Carl Anna Maria Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3867, L 2778, F 220, S 8, H MA 78989, I/A 3 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-29
VER MAS ACTOS
Información de VINCKE CARL ANNA MARIA PETER
Mostramos los datos de VINCKE CARL ANNA MARIA PETER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VINCKE CARL ANNA MARIA PETER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos