CHAN-UBON UNCHALEE
Informe ejecutivo de CHAN-UBON UNCHALEE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHAN-UBON UNCHALEE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POCHE SIAM SL | Administrador Solidario | 29/01/2018 | |
THAI-DELIGHT SL | Socio Unico | 25/01/2017 | |
THAI-DELIGHT SL | Administrador Unico | 25/01/2017 | |
ITHAILA 2012 SL | Administrador Solidario | 30/11/2012 | |
SIAM PROPERTIES SL | Administrador Solidario | 20/12/2011 | |
YODSANAE ESTATES SL | Administrador Solidario | 09/12/2010 |
VINCULACIONES DE CHAN-UBON UNCHALEE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAN-UBON UNCHALEE
Empresa: POCHE SIAM SL
Administrador Solidario
- Chan-ubon Unchalee
- Michel Kangana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5695, L 4602, F 103, S 8, H MA143362, I/A 1 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-29
Empresa: THAI-DELIGHT SL
Administrador Unico
- Chan-ubon Unchalee
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5586, L 4493, F 64, S 8, H MA137826, I/A 1 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-29
Empresa: THAI-DELIGHT SL
Socio Único
- Chan-ubon Unchalee
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5586, L 4493, F 64, S 8, H MA137826, I/A 1 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-29
Empresa: ITHAILA 2012 SL
Administrador Solidario
- Chan-ubon Unchalee
- Palumbo Massimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5073, L 3980, F 18, S 8, H MA115859, I/A 1 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-29
Empresa: SIAM PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Chan-ubon Unchalee
- Vincke Carl Anna Maria Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3867, L 2778, F 220, S 8, H MA 78989, I/A 3 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-29
Empresa: YODSANAE ESTATES SL
Administrador Solidario
- Chan-ubon Unchalee
- Vincke Carl Anna Maria Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646, L 2557, F 222, S 8, H MA 72798, I/A 3 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-29
Información de CHAN-UBON UNCHALEE
Mostramos los datos de CHAN-UBON UNCHALEE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAN-UBON UNCHALEE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos