VINCENT CUVILLIER
Informe ejecutivo de VINCENT CUVILLIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VINCENT CUVILLIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZENON DIGITAL RADIO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2024 | |
TRADIA TELECOM SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/05/2024 | |
XARXA OBERTA DE COMUNICACIO I TECNOLOGIA DE CATALUNYA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2024 |
VINCULACIONES DE VINCENT CUVILLIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VINCENT CUVILLIER
Empresa: ZENON DIGITAL RADIO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 393421, I/A 38 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-08
Empresa: TRADIA TELECOM SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48590 , F 23, S 8, H B 193994, I/A 129 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
Empresa: TRADIA TELECOM SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aisa Mancho Jose Manuel
- Aisa Mancho Jose Manuel
- Alvarez Villamarin Alfonso Juan
- Arandes Corbella Jorge
- Arandes Corbella Jorge
- Ballarin Rami Ignacio
- Brunet Mauri Antoni
- Brunet Mauri Antoni
- Bufi Gaig Ana Maria
- Carmona Parra Jose Angel
- Cuatrecasas Freixas Albert
- De Veses Estades Javier Marti
- Deulofeu Fuguet Luis
- Fernandez Capo Daniel
- Garcia Merat Manuel Eduardo
- Garcia Merat Manuel Eduardo
- Liria Righetti Antoni
- Lopez Prior Alberto
- Menal Martinez Yolanda
- Mestre Molins Alexandre
- Miralles Prieto Jose Maria
- Pallarols Brossa Oscar
- Perez Ruano Jose Maria
- Rios Balldellou Jordi
- Rios Balldellou Jordi
- Salat Mardaras Ramon
- Serra Balague Isard
- Serra Balague Isard
- Serra Balague Isard
- Serra Cardona Josep
- Simon Blanco Patricia
- Simone Battiferri
- Tortola Perez Sergio
- Trias Fita Raimon
- Ucero Garcia Angeles
- Vincent Cuvillier
Apoderado Solidario
- Alexander James Woodward
- Arandes Corbella Jorge
- Arandes Freixas Jordi
- Ballarin Rami Ignacio
- Bufi Gaig Ana Maria
- Bufi Gaig Ana Maria
- Burgues Garcia Alberto
- Carmona Parra Jose Angel
- Castells Porta Merce
- Cervera Martinez Juan Angel
- Cuatrecasas Freixas Albert
- Cuatrecasas Freixas Albert
- De Andres Gaspar Diego
- Eduardo Fichmann
- Magro Navarro Ana Rosa
- Martinez Gimeno Tobias
- Oses Sales Sonia
- Otero Zorilla Jose Manuel
- Otero Zorrilla Jose Manuel
- Pallares Sarri Ramon Antonio
- Perez Ruano Jose Maria
- Piñol Raurich Maria Rosa
- Piñol Raurich Maria Rosa
- Puntes Fernandez Jaime Alejandro
- Raventos Catasus Ana Maria
- Salat Mardaras Ramon
- Sanchis Domenech Jordi
- Serra Cardona Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48590 , F 20, S 8, H B 193994, I/A 125 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48991 , F 87, S 8, H B 403406, I/A 44 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
Empresa: TRADIA TELECOM SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48590 , F 18, S 8, H B 193994, I/A 124 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
Información de VINCENT CUVILLIER
Mostramos los datos de VINCENT CUVILLIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VINCENT CUVILLIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos