GARCIA FORNERINO ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA FORNERINO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA FORNERINO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZENON DIGITAL RADIO SL | Apoderado Solidario | 05/09/2024 | |
CELLNEX TELECOM ESPAÑA SL | Apoderado | 19/06/2024 | |
ON TOWER TELECOM INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado Solidario | 07/05/2024 | |
MBA DATACENTERS SL | Apoderado Solidario | 03/05/2024 | |
TRADIA TELECOM SA | Apoderado Solidario | 02/05/2024 | |
XARXA OBERTA DE COMUNICACIO I TECNOLOGIA DE CATALUNYA SA | Apoderado Mancomunado | 26/04/2024 | |
RETEVISION I SA | Apoderado | 26/04/2024 |
VINCULACIONES DE GARCIA FORNERINO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FORNERINO ANTONIO
Empresa: ZENON DIGITAL RADIO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 393421, I/A 38 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-08
Empresa: CELLNEX TELECOM ESPAÑA SL
Apoderado
- Alvarez Villamarin Alfonso Juan
- Ballarin Rami Ignacio
- Brunet Mauri Antoni
- Bufi Gaig Ana Maria
- Burgues Garcia Alberto
- Carmona Parra Jose Angel
- Cervera Martinez Juan Angel
- Cuvillier Vincent
- De Andres Gaspar Diego
- Dorsch Oli Virginia
- Garcia Fornerino Antonio
- Menal Martinez Yolanda
- Mir Pieras Miquel
- Perez Ruano Jose Maria
- Rubi Trenco Marta
- Salat Mardaras Ramon
- Sanchis Domenech Jordi
- Sola Marin Carola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 656075, I/A 30 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
Empresa: ON TOWER TELECOM INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- De Andres Gaspar Diego
- Dorsch Oli Virginia
- Garcia Fornerino Antonio
- Mir Pieras Miquel
- Rubi Trenco Marta
- Sanchis Domenech Jordi
- Sola Marin Carola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46728 , F 97, S 8, H M 656123, I/A 32 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-28
Empresa: MBA DATACENTERS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49203 , F 143, S 8, H B 464330, I/A 15 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: TRADIA TELECOM SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48590 , F 23, S 8, H B 193994, I/A 129 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48991 , F 87, S 8, H B 403406, I/A 44 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
Empresa: RETEVISION I SA
Apoderado
- Ballarin Rami Ignacio
- Battiferri Simone
- Brunet Mauri Antoni
- Bufi Gaig Ana Maria
- Burgues Garcia Alberto
- Carmona Parra Jose Angel
- Cervera Martinez Juan Angel
- Cuvillier Vincent
- De Andres Gaspar Diego
- Dorsch Oli Virginia
- Garcia Fornerino Antonio
- Menal Martinez Yolanda
- Mir Pieras Miquel
- Navarro Virgos Virginia
- Perez Ruano Jose Maria
- Rubi Trenco Marta
- Salat Mardaras Ramon
- Sanchis Domenech Jordi
- Sola Marin Carola
- Trias Fita Raimon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46261 , F 6, S 8, H M 657362, I/A 42 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Información de GARCIA FORNERINO ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA FORNERINO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FORNERINO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos