VIÑAS RODRIGUEZ JESUS SERAFIN
Informe ejecutivo de VIÑAS RODRIGUEZ JESUS SERAFIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIÑAS RODRIGUEZ JESUS SERAFIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIERRA ARMADA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/03/2018 | 07/09/2023 |
FREYSSINET SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/03/2018 | 16/05/2023 |
VINCULACIONES DE VIÑAS RODRIGUEZ JESUS SERAFIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIÑAS RODRIGUEZ JESUS SERAFIN
Empresa: TIERRA ARMADA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Viñas Rodriguez Jesus Serafin
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36542 , F 189, S 8, H M 108488, I/A 78 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-28
Empresa: FREYSSINET SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanz Pinedo Juan Antonio
- Viñas Rodriguez Jesus Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45114 , F 210, S 8, H M 307146, I/A 91 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Empresa: FREYSSINET SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Mendez Jose Maria
- Viñas Rodriguez Jesus Serafin
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 51, S 8, H M 307146, I/A 74 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-28
Empresa: TIERRA ARMADA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Mendez Jose Maria
- Viñas Rodriguez Jesus Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36542 , F 186, S 8, H M 108488, I/A 72 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
Información de VIÑAS RODRIGUEZ JESUS SERAFIN
Mostramos los datos de VIÑAS RODRIGUEZ JESUS SERAFIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIÑAS RODRIGUEZ JESUS SERAFIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos