MENENDEZ GONZALEZ AURELIO
Informe ejecutivo de MENENDEZ GONZALEZ AURELIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENENDEZ GONZALEZ AURELIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREFABRICADOS TIERRA ARMADA SA | Apoderado Mancomunado | 18/09/2023 | |
TIERRA ARMADA SA | Apoderado Mancomunado | 07/09/2023 | |
TIERRA ARMADA SA | Apoderado Mancomunado | 13/03/2018 | |
PREFABRICADOS TIERRA ARMADA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/01/2018 | |
TIERRA ARMADA-DOLCAN AIE | Administrador Mancomunado | 11/03/2016 | |
TIERRA ARMADA SA | Apoderado | 15/10/2015 | |
TIERRA ARMADA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/10/2014 |
VINCULACIONES DE MENENDEZ GONZALEZ AURELIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ GONZALEZ AURELIO
Empresa: PREFABRICADOS TIERRA ARMADA SA
Apoderado Mancomunado
- Lardy Pascal Benjamin
- Menendez Gonzalez Aurelio
- Moreno Sanchez Jorge
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36343 , F 91, S 8, H M 652961, I/A 9 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-28
Empresa: TIERRA ARMADA SA
Apoderado Mancomunado
- Lardy Pascal Benjamin
- Menendez Gonzalez Aurelio
- Moreno Sanchez Jorge
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36542 , F 189, S 8, H M 108488, I/A 78 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-28
Empresa: TIERRA ARMADA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Menendez Gonzalez Aurelio
- Menendez Gonzalez Aurelio
- Moreno Sanchez Jorge
- Moreno Sanchez Jorge
- Sanz Pinedo Juan Antonio
- Sanz Pinedo Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36542 , F 186, S 8, H M 108488, I/A 72 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
Empresa: PREFABRICADOS TIERRA ARMADA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Menendez Gonzalez Aurelio
- Moreno Sanchez Jorge
- Sanz Pinedo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36343 , F 84, S 8, H M 652961, I/A 2 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: TIERRA ARMADA-DOLCAN AIE
Administrador Mancomunado
- Menendez Gonzalez Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 77, S 8, H GC 42495, I/A 3 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-35
Empresa: TIERRA ARMADA SA
Apoderado
- Menendez Gonzalez Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29720 , F 219, S 8, H M 108488, I/A 63 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-28
Empresa: TIERRA ARMADA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Menendez Gonzalez Aurelio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29720 , F 217, S 8, H M 108488, I/A 60 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-28
Información de MENENDEZ GONZALEZ AURELIO
Mostramos los datos de MENENDEZ GONZALEZ AURELIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ GONZALEZ AURELIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos