VIÑALS BLANCO ANA
Informe ejecutivo de VIÑALS BLANCO ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIÑALS BLANCO ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BILBOKO BERREGOKIPENERAKO HIRIGINTZA ELKARTEA SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD URBANISTICA DE REHABILITACION DE BILBAO SA | Consejero | 21/12/2023 | |
CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES TEATRO ARRIAGA SA | Consejero | 11/01/2021 |
VINCULACIONES DE VIÑALS BLANCO ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIÑALS BLANCO ANA
Consejero
Pres. Honor.
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4406 , F 197, S 8, H BI 3818,A , I/ 59 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-48
Consejero
Pres. Honor.
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4406 , F 197, S 8, H BI 3818,A , I/ 59 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-48
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5613 , F 172, S 8, H BI 28414, I/A 38 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4406 , F 194, S 8, H BI 3818,A , I/ 53 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-48
Información de VIÑALS BLANCO ANA
Mostramos los datos de VIÑALS BLANCO ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIÑALS BLANCO ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos