RODRIGO IZQUIERDO GABRIEL
Informe ejecutivo de RODRIGO IZQUIERDO GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGO IZQUIERDO GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES TEATRO ARRIAGA SA | Consejero | 11/01/2021 |
VINCULACIONES DE RODRIGO IZQUIERDO GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGO IZQUIERDO GABRIEL
Consejero
Pres. Honor.
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4406 , F 197, S 8, H BI 3818,A , I/ 59 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-48
Empresa: BEHARGINTZA BASAURI ETXEBARRI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4109 , F 189, S 8, H BI 32727, I/A 16. . (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-48
Empresa: BEHARGINTZA BASAURI ETXEBARRI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4109 , F 189, S 8, H BI 32727, I/A 16 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-48
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5613 , F 172, S 8, H BI 28414, I/A 38 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
Empresa: BIDEBI BASAURI SL
Consejero
Consejero Suplente
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5100 , F 207, S 8, H BI 56165, I/A 11 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-48
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4406 , F 194, S 8, H BI 3818,A , I/ 53 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-48
Empresa: BIDEBI BASAURI SL
Consejero
Consejero Suplente
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5100 , F 206, S 8, H BI 56165, I/A 9 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-48
Información de RODRIGO IZQUIERDO GABRIEL
Mostramos los datos de RODRIGO IZQUIERDO GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGO IZQUIERDO GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos