VILLETTI ROBERTO
Informe ejecutivo de VILLETTI ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLETTI ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LORO PIANA ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 30/07/2015 | 10/11/2021 |
LORO PIANA ESPAÑA SL | Apoderado | 28/03/2011 | 10/11/2021 |
LORO PIANA ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2015 | 13/10/2020 |
LORO PIANA ESPAÑA SL | Apoderado | 28/03/2011 | 28/03/2011 |
VINCULACIONES DE VILLETTI ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLETTI ROBERTO
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Mortarino Nicola
- Villetti Roberto
Apoderado
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
- Santiago Perez Antonio
- Villetti Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 224, S 8, H M 428429, I/A 29 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mortarino Nicola
- Villetti Roberto
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 223, S 8, H M 428429, I/A 28 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
- Villetti Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 218, S 8, H M 428429, I/A 18 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Villetti Roberto
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 218, S 8, H M 428429, I/A 17 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
- Mortarino Nicola
- Villetti Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 217, S 8, H M 428429, I/A 16 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
- Mortarino Nicola
- Villetti Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 217, S 8, H M 428429, I/A 15 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
- Villetti Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 215, S 8, H M 428429, I/A 12 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado
- Villetti Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 215, S 8, H M 428429, I/A 12 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
- Villetti Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23863 , F 62, S 8, H M 428429, I/A 11 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
- Villetti Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23863 , F 62, S 8, H M 428429, I/A 10 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-28
Información de VILLETTI ROBERTO
Mostramos los datos de VILLETTI ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLETTI ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos