FINELLI SIMONE
Informe ejecutivo de FINELLI SIMONE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FINELLI SIMONE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LORO PIANA ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 10/11/2021 | 18/07/2023 |
LORO PIANA ESPAÑA SL | Apoderado | 28/03/2011 | 10/11/2021 |
LORO PIANA ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/10/2020 | 10/11/2021 |
LORO PIANA ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 30/07/2015 | 13/10/2020 |
VINCULACIONES DE FINELLI SIMONE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FINELLI SIMONE
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Cerutti Paolo
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
- Mortarino Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 225, S 8, H M 428429, I/A 31 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Cerutti Paolo
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
- Mortarino Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 224, S 8, H M 428429, I/A 29 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Colonna Sibilia
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
- Mortarino Nicola
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
- Santiago Perez Antonio
- Villetti Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 224, S 8, H M 428429, I/A 29 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Colonna Sibilia
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
- Mortarino Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 223, S 8, H M 428429, I/A 28 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 223, S 8, H M 428429, I/A 28 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
- Villetti Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 218, S 8, H M 428429, I/A 18 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
- Mortarino Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 218, S 8, H M 428429, I/A 17 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
- Mortarino Nicola
- Villetti Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 217, S 8, H M 428429, I/A 16 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
- Mortarino Nicola
- Villetti Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 217, S 8, H M 428429, I/A 15 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Empresa: LORO PIANA ESPAÑA SL
Apoderado
- Finelli Simone
- Mamtora Bhadrakumar
- Villetti Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 215, S 8, H M 428429, I/A 12 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-28
VER MAS ACTOS
Información de FINELLI SIMONE
Mostramos los datos de FINELLI SIMONE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FINELLI SIMONE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos