VILLENA GARCIA ALBERTO
Informe ejecutivo de VILLENA GARCIA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLENA GARCIA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WINGS CAPITAL CORPORATE SL | Administrador Solidario | 26/10/2023 | |
ACRISTALAMIENTOS ERAUSQUIN MALAGA SA | Administrador Concursal | 30/05/2023 | |
MLK CAPITAL SL | Administrador Unico | 22/03/2023 |
VINCULACIONES DE VILLENA GARCIA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLENA GARCIA ALBERTO
Empresa: WINGS CAPITAL CORPORATE SL
Administrador Solidario
- Villena Garcia Alberto
- WINGSCOMPANY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6408, L 5316, F 62, S 8, H MA177250, I/A 1 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-29
Empresa: ACRISTALAMIENTOS ERAUSQUIN MALAGA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ACRISTALAMIENTOS ERAUSQUIN MALAGA SA
Nif:A29411691
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Villena Garcia Alberto
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MALAGA
Juez / Ponente:CARMEN MARIA CASTRO AZUAGA
Fecha de Resolución:21/04/2023
Número Procedimiento Concursal:26/2023
Datos Registrales:
Tomo:
5089
Libro:
3996
Folio:
158
Hoja:
8-9698
Inscripción:
29
Fecha Inscripción30/05/2023
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5089, L 3996, F 158, S 8, H MA 9698, I/A 29 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-29
Empresa: MLK CAPITAL SL
Administrador Unico
- Villena Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6308, L 5216, F 51, S 8, H MA173091, I/A 1 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-29
Información de VILLENA GARCIA ALBERTO
Mostramos los datos de VILLENA GARCIA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLENA GARCIA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos