VILLAVERDE VAZQUEZ MARIO
Informe ejecutivo de VILLAVERDE VAZQUEZ MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLAVERDE VAZQUEZ MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERSELEX SA | Consejero | 30/12/2010 | 31/12/2015 |
IBERSELEX SA | Consejero Delegado | 30/12/2010 | 31/12/2015 |
VINCULACIONES DE VILLAVERDE VAZQUEZ MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAVERDE VAZQUEZ MARIO
Empresa: IBERSELEX SA
Consejero Delegado
- Pons Castellanas Sergio
- Villaverde Vazquez Mario
Consejero
- Mariano Picollo
- Pons Castellanas Sergio
- Villaverde Vazquez Mario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 55, S 8, H B 77940, I/A 15 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Empresa: IBERSELEX SA
Consejero Delegado
- Pons Castellanas Sergio
- Villaverde Vazquez Mario
Consejero
- Mariano Picollo
- Pons Castellanas Sergio
- Villaverde Vazquez Mario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 54, S 8, H B 77940, I/A 13 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-08
Empresa: IBERSELEX SA
Consejero Delegado
- Pons Castellanas Sergio
- Villaverde Vazquez Mario
Consejero
- Mariano Picollo
- Pons Castellanas Sergio
- Villaverde Vazquez Mario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 54, S 8, H B 77940, I/A 13 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-08
Información de VILLAVERDE VAZQUEZ MARIO
Mostramos los datos de VILLAVERDE VAZQUEZ MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAVERDE VAZQUEZ MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos