PONS CASTELLANAS SERGIO
Informe ejecutivo de PONS CASTELLANAS SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PONS CASTELLANAS SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERSELEX SA | Apoderado Solidario | 14/01/2016 |
VINCULACIONES DE PONS CASTELLANAS SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONS CASTELLANAS SERGIO
Empresa: IBERSELEX SA
Apoderado Solidario
- Pons Castellanas Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 57, S 8, H B 77940, I/A 16 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Empresa: IBERSELEX SA
Consejero Delegado
- Pons Castellanas Sergio
- Villaverde Vazquez Mario
Consejero
- Mariano Picollo
- Pons Castellanas Sergio
- Villaverde Vazquez Mario
Presidente
- Pons Castellanas Sergio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 55, S 8, H B 77940, I/A 15 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Empresa: IBERSELEX SA
Consejero Delegado
- Pons Castellanas Sergio
- Villaverde Vazquez Mario
Consejero
- Mariano Picollo
- Pons Castellanas Sergio
- Villaverde Vazquez Mario
Presidente
- Pons Castellanas Sergio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 54, S 8, H B 77940, I/A 13 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-08
Empresa: IBERSELEX SA
Consejero Delegado
- Pons Castellanas Sergio
- Villaverde Vazquez Mario
Consejero
- Mariano Picollo
- Pons Castellanas Sergio
- Villaverde Vazquez Mario
Presidente
- Pons Castellanas Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 54, S 8, H B 77940, I/A 13 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-08
Información de PONS CASTELLANAS SERGIO
Mostramos los datos de PONS CASTELLANAS SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONS CASTELLANAS SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos