VILLAVERDE SANTOS RAFAEL
Informe ejecutivo de VILLAVERDE SANTOS RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLAVERDE SANTOS RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUAVIRENT SL | Administrador Unico | 24/07/2019 | |
CALPE POOL 2000 SL | Administrador Unico | 08/06/2015 |
VINCULACIONES DE VILLAVERDE SANTOS RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAVERDE SANTOS RAFAEL
Empresa: SUAVIRENT SL
Administrador Unico
- Villaverde Santos Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25933 , F 179, S 8, H M 467428, I/A 2 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Empresa: CALPE POOL 2000 SL
Administrador Unico
- Villaverde Santos Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608 , F 216, S 8, H A 130278, I/A 3 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-03
Empresa: CALPE POOL 2000 SL
Administrador Solidario
- Garcia Martinez Marcos
- Villaverde Santos Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608 , F 216, S 8, H A 130278, I/A 2 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-03
Empresa: RAM FORJADOS Y ESTRUCTURAS SL
Administrador Solidario
- Garcia Lopez Antonio
- Garcia Martinez Marcos
- Villaverde Santos Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 200, S 8, H A 82892, I/A A (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-03
Empresa: CALPE POOL 2000 SL
Administrador Solidario
- Garcia Martinez Marcos
- Villaverde Santos Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608 , F 215, S 8, H A 130278, I/A 1 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-03
Información de VILLAVERDE SANTOS RAFAEL
Mostramos los datos de VILLAVERDE SANTOS RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAVERDE SANTOS RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos