GARCIA MARTINEZ MARCOS
Informe ejecutivo de GARCIA MARTINEZ MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GARCIA MARTINEZ MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALPE POOL 2000 SL | Administrador Solidario | 30/05/2012 | 05/03/2015 |
PEVEGA SA | Apoderado | 27/09/2011 | 27/12/2013 |
PANXON SA | Apoderado | 27/09/2011 | 27/12/2013 |
GALAUSTRAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/11/2011 | 26/12/2013 |
RAM FORJADOS Y ESTRUCTURAS SL | Administrador Solidario | 03/10/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA MARTINEZ MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MARTINEZ MARCOS
Empresa: CALPE POOL 2000 SL
Administrador Solidario
- Garcia Martinez Marcos
- Villaverde Santos Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608 , F 216, S 8, H A 130278, I/A 2 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-03
Empresa: GALAUSTRAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Martinez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154, L 3154, F 165, S 8, H PO 39126, I/A 10 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-36
Empresa: PANXON SA
Apoderado
- Garcia Martinez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28845 , F 40, S 8, H M 519398, I/A 4 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
Empresa: PEVEGA SA
Apoderado
- Garcia Martinez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28830 , F 108, S 8, H M 519105, I/A 6 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
Empresa: RAM FORJADOS Y ESTRUCTURAS SL
Administrador Solidario
- Garcia Lopez Antonio
- Garcia Martinez Marcos
- Villaverde Santos Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 200, S 8, H A 82892, I/A A (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-03
Empresa: CALPE POOL 2000 SL
Administrador Solidario
- Garcia Martinez Marcos
- Villaverde Santos Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608 , F 215, S 8, H A 130278, I/A 1 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-03
Empresa: GALAUSTRAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Martinez Marcos
- Mendizabal Perez Roberto Delfin
- Nuñez Perez Maria Goretti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154, L 3154, F 163, S 8, H PO 39126, I/A 7 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-36
Empresa: PANXON SA
Apoderado
- Garcia Martinez Marcos
- Mendizabal Perez Roberto Delfin
- Nuñez Perez Maria Goretti
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28845 , F 39, S 8, H M 519398, I/A 3 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-28
Empresa: PEVEGA SA
Apoderado
- Garcia Martinez Marcos
- Mendizabal Perez Roberto Delfin
- Nuñez Perez Maria Goretti
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28830 , F 107, S 8, H M 519105, I/A 3 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-28
Información de GARCIA MARTINEZ MARCOS
Mostramos los datos de GARCIA MARTINEZ MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MARTINEZ MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos