VILLARRUBIAS MAS ANTONIO
Informe ejecutivo de VILLARRUBIAS MAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILLARRUBIAS MAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELMA BAHIA DE CADIZ SL | Apoderado Solidario | 11/07/2013 | 07/09/2017 |
DRINK CADIZ SL | Vicepresidente | 20/04/2012 | |
DRINK CADIZ SL | Consejero | 20/04/2012 | |
LOGISTICA TERDIBE SL | Consejero Delegado Solidario | 17/02/2012 | |
LOGISTICA TERDIBE SL | Secretario | 17/02/2012 | |
LOGISTICA TERDIBE SL | Consejero | 17/02/2012 |
VINCULACIONES DE VILLARRUBIAS MAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLARRUBIAS MAS ANTONIO
Empresa: DELMA BAHIA DE CADIZ SL
Apoderado Solidario
- Bacardit Lasierra Montserrat
- Villarrubias Mas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 179, S 8, H CA 20880, I/A 15 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-11
Empresa: DRINK CADIZ SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bassa Paradell Ramon
- BEGUDES TARRAGONA SA
- Torner Planell Jaime
- Villarrubias Mas Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Villarrubias Mas Antonio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 138, S 8, H CA 833, I/A 14 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-11
Empresa: LOGISTICA TERDIBE SL
Consejero Delegado Solidario
- BEGUDES TARRAGONA SA
- Villarrubias Mas Antonio
Consejero
- Bassa Paradell Ramon
- BEGUDES TARRAGONA SA
- Villarrubias Mas Antonio
Presidente
Secretario
- Villarrubias Mas Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187, L 187, F 217, S 8, H TE 2123, I/A 14 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-44
Información de VILLARRUBIAS MAS ANTONIO
Mostramos los datos de VILLARRUBIAS MAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLARRUBIAS MAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos