VILLARRUBIA BORIA ELENA TERESA
Informe ejecutivo de VILLARRUBIA BORIA ELENA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLARRUBIA BORIA ELENA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADVANCED OUTCOMES RESEARCH SL | Administrador Solidario | 25/02/2022 | |
ADVANCED OUTCOMES RESEARCH SL | Apoderado Solidario | 02/03/2017 |
VINCULACIONES DE VILLARRUBIA BORIA ELENA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLARRUBIA BORIA ELENA TERESA
Empresa: ADVANCED OUTCOMES RESEARCH SL
Administrador Solidario
- Campos Cano Maria Asuncion
- Santos Coca Maria Del Carme
- Villarrubia Boria Elena Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45505 , F 147, S 8, H B 490130, I/A 4 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-08
Empresa: ADVANCED OUTCOMES RESEARCH SL
Apoderado Solidario
- Santos Coca Maria Del Carmen
- Villarrubia Boria Elena Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45505 , F 146, S 8, H B 490130, I/A 3 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-08
Empresa: ADVANCED OUTCOMES RESEARCH SL
Administrador Solidario
- Campos Cano Maria Asuncion
- Santos Coca Maria Del Carmen
- Villarrubia Boria Elena Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45505 , F 146, S 8, H B 490130, I/A 2 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-08
Empresa: 3D HEALTH RESEARCH SL
Apoderado Solidario
- Santos Coca Carmen
- Villarrubia Boria Elena Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42802 , F 143, S 8, H B 226027, I/A 20 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-08
Empresa: ADVANCED OUTCOMES RESEARCH SL
Administrador Solidario
- Campos Cano Maria Asuncion
- Santos Coca Maria Del Carmen
- Villarrubia Boria Elena Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45505 , F 145, S 8, H B 490130, I/A 1 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-08
Empresa: 3D HEALTH RESEARCH SL
Apoderado Solidario
- Alcala Molina Maria Montserrat
- Santos Coca Carmen
- Villarrubia Boria Elena Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42802 , F 141, S 8, H B 226027, I/A 16 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-08
Información de VILLARRUBIA BORIA ELENA TERESA
Mostramos los datos de VILLARRUBIA BORIA ELENA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLARRUBIA BORIA ELENA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos