SANTOS COCA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de SANTOS COCA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTOS COCA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADVANCED OUTCOMES RESEARCH SL | Apoderado Solidario | 02/03/2017 |
VINCULACIONES DE SANTOS COCA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS COCA MARIA DEL CARMEN
Empresa: ADVANCED OUTCOMES RESEARCH SL
Apoderado Solidario
- Santos Coca Maria Del Carmen
- Villarrubia Boria Elena Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45505 , F 146, S 8, H B 490130, I/A 3 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-08
Empresa: ADVANCED OUTCOMES RESEARCH SL
Administrador Solidario
- Campos Cano Maria Asuncion
- Santos Coca Maria Del Carmen
- Villarrubia Boria Elena Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45505 , F 146, S 8, H B 490130, I/A 2 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-08
Empresa: ADVANCED OUTCOMES RESEARCH SL
Administrador Solidario
- Campos Cano Maria Asuncion
- Santos Coca Maria Del Carmen
- Villarrubia Boria Elena Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45505 , F 145, S 8, H B 490130, I/A 1 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-08
Empresa: 3D HEALTH RESEARCH SL
Administrador Solidario
- Santos Coca Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42802 , F 141, S 8, H B 226027, I/A 15 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-08
Empresa: 3D HEALTH RESEARCH SL
Administrador Solidario
- Baro Ramos Eva
- Santos Coca Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42802 , F 141, S 8, H B 226027, I/A 14 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Información de SANTOS COCA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de SANTOS COCA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS COCA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos