VILLARROEL GONZALEZ-ELIPE JOSE MARIA
Informe ejecutivo de VILLARROEL GONZALEZ-ELIPE JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILLARROEL GONZALEZ-ELIPE JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUA CONSULT INGENIEROS SL | Consejero | 13/01/2011 | 21/10/2019 |
AQUA CONSULT INGENIEROS SL | Consejero Delegado | 13/01/2011 | 21/10/2019 |
AQUA CONSULT INGENIEROS SL | Apoderado Solidario | 30/03/2011 | 21/10/2019 |
EUROESTUDIOS SL | Consejero | 20/07/2011 | 07/03/2017 |
EUROESTUDIOS SL | Apoderado | 02/09/2014 | 07/03/2017 |
EUROESTUDIOS SL | Apoderado | 07/11/2012 | 07/03/2017 |
HOLDACTIVOS SL | Consejero | 03/09/2012 | |
HOLDACTIVOS SL | Apoderado | 13/09/2010 | 04/06/2012 |
AQUA CONSULT INGENIEROS SL | Apoderado Mancomunado | 13/01/2011 | 25/05/2011 |
AQUA CONSULT INGENIEROS SL | Apoderado Mancomunado | 30/03/2011 | 25/05/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VILLARROEL GONZALEZ-ELIPE JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLARROEL GONZALEZ-ELIPE JOSE MARIA
Empresa: EUROESTUDIOS SL
Consejero
- Gutierrez Segura Juan Pablo
- Pascual Pastor Federico
- Santamaria Fullana Juan
- Villarroel Gonzalez-elipe Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23637 , F 103, S 8, H M 308981, I/A 50 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-28
Empresa: EUROESTUDIOS SL
Apoderado
- Gomez Gonzalez Pedro Daniel
- Gomez Gonzalez Pedro Daniel
- Gonzalez Alvaro Luis Mariano
- Pascual Pastor Federico
- Santamaria Fullana Juan
- Villarroel Gonzalez-elipe Jose Maria
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23637 , F 100, S 8, H M 308981, I/A 45 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Empresa: EUROESTUDIOS SL
Apoderado
- Aracil Serrano Jorge
- Asensio Menchero Manuel-eduardo
- Gonzalez Irujo Gabriel
- Gutierrez Segura Juan Pablo
- Linaza La Calle Javier
- Manuel Ballesteros Jose
- Martinez Pacheco Alvaro
- Moreno Cadahia Ramon
- Pascual Pastor Federico
- Pena Lasso Jose Ramon
- Pena Lasso Luis
- Renes De Iruarrizaga Ricardo
- Rodriguez Goñi Miguel
- Santamaria Fullana Juan
- Vacas Muñoz Jose Manuel
- Villarroel Gonzalez-elipe Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23637 , F 96, S 8, H M 308981, I/A 41 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: HOLDACTIVOS SL
Consejero
- Ballesteros Hidalgo Jose Antonio
- Campo Teran Carlos
- Herrera Fernandez Juan
- Linaza Garzon Javier
- Santamaria Fullana Juan
- Villarroel Gonzalez-elipe Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17899 , F 92, S 8, H M 308982, I/A 9 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-28
Empresa: HOLDACTIVOS SL
Apoderado
- Ballesteros Hidalgo Jose Antonio
- Campo Teran Carlos
- Herrera Fernandez Juan
- Linaza Garzon Javier
- Pascual Pastor Federico
- Santamaria Fullana Juan
- Villarroel Gonzalez-elipe Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17899 , F 91, S 8, H M 308982, I/A 8 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-28
Empresa: EUROESTUDIOS SL
Consejero
- Gutierrez Segura Juan Pablo
- Lizana Garzon Javier
- Pascual Pastor Federico
- Rodriguez Goñi Miguel
- Santamaria Fullana Juan
- Villarroel Gonzalez-elipe Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23637 , F 92, S 8, H M 308981, I/A 34 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Empresa: AQUA CONSULT INGENIEROS SL
Apoderado Mancomunado
- Avendaño Perez Maria Etelvina
- Garcia Garcia Carlos
- Garcia Garcia Carlos
- Santamaria Fullana Juan
- Villarroel Gonzalez-elipe Jose Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18598 , F 138, S 8, H M 323457, I/A 10 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-28
Empresa: EUROESTUDIOS SL
Apoderado
- Aracil Serrano Jorge
- Asin Angulo Carlos
- Campo Teran Carlos
- Campo Teran Carlos
- Campo Teran Carlos
- Linaza Garzon Javier
- Linaza Garzon Javier Ignacio Felipe
- Linaza La Calle Javier
- Martinez Mazariegos Jose Luis
- Moreno Cadahia Ramon
- Muñoz Gomez Rafael
- Pascual Pastor Federico
- Pena Lasso Jose Ramon
- Pena Lasso Luis
- Pena Lasso Luis
- Renes De Iruarrizaga Ricardo
- Renes De Iruarrizaga Ricardo
- Rodriguez Avial Y Lopez Doriga Juan Ignacio
- Salve Martinez Jesus
- Santamaria Fullana Juan
- Santamaria Fullana Juan
- Vacas Muñoz Jose Manuel
- Villarroel Gonzalez-elipe Jose Maria
- Villarroel Gonzalez-elipe Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23637 , F 92, S 8, H M 308981, I/A 33 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-28
Empresa: AQUA CONSULT INGENIEROS SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Garcia Carlos
- Santamaria Fullana Juan
- Villarroel Gonzalez-elipe Jose Maria
Apoderado Solidario
- Garcia Garcia Carlos
- Villarroel Gonzalez-elipe Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18598 , F 137, S 8, H M 323457, I/A 9 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Empresa: AQUA CONSULT INGENIEROS SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Garcia Carlos
- Santamaria Fullana Juan
- Villarroel Gonzalez-elipe Jose Maria
Apoderado
Consejero Delegado
- Villarroel Gonzalez-elipe Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18598 , F 136, S 8, H M 323457, I/A 8 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-28
VER MAS ACTOS
Información de VILLARROEL GONZALEZ-ELIPE JOSE MARIA
Mostramos los datos de VILLARROEL GONZALEZ-ELIPE JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLARROEL GONZALEZ-ELIPE JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos