VACAS MUÑOZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de VACAS MUÑOZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VACAS MUÑOZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | Apoderado | 24/10/2017 |
VINCULACIONES DE VACAS MUÑOZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VACAS MUÑOZ JOSE MANUEL
Empresa: TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL
Consejero
- Gonzalez Alvaro Luis Mariano
- Vacas Muñoz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36077 , F 193, S 8, H M 413627, I/A 43 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28
Empresa: TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL
Apoderado
- Martinez Pacheco Alvaro
- Renes De Iruarrizaga Ricardo
- Vacas Muñoz Jose Manuel
- Villaroel Gonzalez-elipe Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34508 , F 103, S 8, H M 413627, I/A 38 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
Empresa: GETINSA-PAYMA SL
Consejero
- Gonzalez Alvaro Luis Mariano
- Vacas Muñoz Jose Manuel
- Van Looy Tom Hendrik Gaby
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34508 , F 100, S 8, H M 413627, I/A 34 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-28
Empresa: EUROESTUDIOS SL
Apoderado
- Martinez Mazariegos Jose Luis
- Vacas Muñoz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23637 , F 101, S 8, H M 308981, I/A 46 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Empresa: EUROESTUDIOS SL
Apoderado
- Aracil Serrano Jorge
- Asensio Menchero Manuel-eduardo
- Gonzalez Irujo Gabriel
- Gutierrez Segura Juan Pablo
- Linaza La Calle Javier
- Manuel Ballesteros Jose
- Martinez Pacheco Alvaro
- Moreno Cadahia Ramon
- Pascual Pastor Federico
- Pena Lasso Jose Ramon
- Pena Lasso Luis
- Renes De Iruarrizaga Ricardo
- Rodriguez Goñi Miguel
- Santamaria Fullana Juan
- Vacas Muñoz Jose Manuel
- Villarroel Gonzalez-elipe Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23637 , F 96, S 8, H M 308981, I/A 41 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: EUROESTUDIOS SL
Consejero
- Vacas Muñoz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23637 , F 93, S 8, H M 308981, I/A 35 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Empresa: EUROESTUDIOS SL
Apoderado
- Aracil Serrano Jorge
- Asin Angulo Carlos
- Campo Teran Carlos
- Campo Teran Carlos
- Campo Teran Carlos
- Linaza Garzon Javier
- Linaza Garzon Javier Ignacio Felipe
- Linaza La Calle Javier
- Martinez Mazariegos Jose Luis
- Moreno Cadahia Ramon
- Muñoz Gomez Rafael
- Pascual Pastor Federico
- Pena Lasso Jose Ramon
- Pena Lasso Luis
- Pena Lasso Luis
- Renes De Iruarrizaga Ricardo
- Renes De Iruarrizaga Ricardo
- Rodriguez Avial Y Lopez Doriga Juan Ignacio
- Salve Martinez Jesus
- Santamaria Fullana Juan
- Santamaria Fullana Juan
- Vacas Muñoz Jose Manuel
- Villarroel Gonzalez-elipe Jose Maria
- Villarroel Gonzalez-elipe Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23637 , F 92, S 8, H M 308981, I/A 33 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-28
Información de VACAS MUÑOZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de VACAS MUÑOZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VACAS MUÑOZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos