VILLARROEL BERNALDEZ SOPHIA
Informe ejecutivo de VILLARROEL BERNALDEZ SOPHIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLARROEL BERNALDEZ SOPHIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE TOX BEAUTY COMPANY SL | Socio Unico | 12/05/2022 | |
THE TOX BEAUTY COMPANY SL | Administrador Unico | 15/04/2022 | |
SKIN MAD BEAUTY CO SL | Administrador Unico | 01/06/2021 |
VINCULACIONES DE VILLARROEL BERNALDEZ SOPHIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLARROEL BERNALDEZ SOPHIA
Empresa: THE TOX BEAUTY COMPANY SL
Socio Único
- Villarroel Bernaldez Sophia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41619 , F 145, S 8, H M 737344, I/A 3 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
Empresa: THE TOX BEAUTY COMPANY SL
Administrador Unico
- Villarroel Bernaldez Sophia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41619 , F 144, S 8, H M 737344, I/A 2 (15/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-28
Empresa: THE TOX BEAUTY COMPANY SL
Administrador Solidario
- Rios Molina Katerine Yaneth
- San Cristobal Gomez Maria Cristina
- Villarroel Bernaldez Sophia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41619 , F 144, S 8, H M 737344, I/A 2 (15/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-28
Empresa: SKIN MAD BEAUTY CO SL
Administrador Unico
- Villarroel Bernaldez Sophia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41985 , F 130, S 8, H M 743453, I/A 1 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-28
Empresa: THE TOX BEAUTY COMPANY SL
Administrador Solidario
- Rios Molina Katerine Yaneth
- San Cristobal Gomez Maria Cristina
- Villarroel Bernaldez Sophia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41619 , F 141, S 8, H M 737344, I/A 1 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
Información de VILLARROEL BERNALDEZ SOPHIA
Mostramos los datos de VILLARROEL BERNALDEZ SOPHIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLARROEL BERNALDEZ SOPHIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos