SAN CRISTOBAL GOMEZ MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de SAN CRISTOBAL GOMEZ MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAN CRISTOBAL GOMEZ MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CSC OBRA CIVIL SL | Administrador Unico | 22/02/2024 | |
CSC OBRA CIVIL SL | Socio Unico | 22/02/2024 |
VINCULACIONES DE SAN CRISTOBAL GOMEZ MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN CRISTOBAL GOMEZ MARIA CRISTINA
Apoderado
- San Cristobal Gomez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23885 , F 28, S 8, H M 428810, I/A 8 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Empresa: CSC OBRA CIVIL SL
Nuevo Socio Único
- San Cristobal Gomez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46449 , F 183, S 8, H M 815667, I/A 3 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: CSC OBRA CIVIL SL
Administrador Unico
- San Cristobal Gomez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46449 , F 182, S 8, H M 815667, I/A 2 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: THE TOX BEAUTY COMPANY SL
Administrador Solidario
- Rios Molina Katerine Yaneth
- San Cristobal Gomez Maria Cristina
- Villarroel Bernaldez Sophia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41619 , F 144, S 8, H M 737344, I/A 2 (15/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-28
Empresa: THE TOX BEAUTY COMPANY SL
Administrador Solidario
- Rios Molina Katerine Yaneth
- San Cristobal Gomez Maria Cristina
- Villarroel Bernaldez Sophia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41619 , F 141, S 8, H M 737344, I/A 1 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
Apoderado
- San Cristobal Gomez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23885 , F 23, S 8, H M 428810, I/A 3 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-28
Información de SAN CRISTOBAL GOMEZ MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de SAN CRISTOBAL GOMEZ MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN CRISTOBAL GOMEZ MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos