VILLAR SALGUEIRO MARIA
Informe ejecutivo de VILLAR SALGUEIRO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLAR SALGUEIRO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIVAGEN SA | Consejero | 25/11/2014 | |
AIMA LAB SL | Consejero | 14/08/2014 | |
AIMA LAB SL | Consejero Delegado | 14/08/2014 |
VINCULACIONES DE VILLAR SALGUEIRO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAR SALGUEIRO MARIA
Empresa: CIVAGEN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cruz Martin Martha
- Montero Fernandez Odilo
- Villar Salgueiro Antonio
- Villar Salgueiro Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32855 , F 75, S 8, H M 591453, I/A 3 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Empresa: CIVAGEN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cruz Martin Martha
- Montero Fernandez Odilo
- Villar Salgueiro Antonio
- Villar Salgueiro Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32855 , F 72, S 8, H M 591453, I/A 1 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Empresa: AIMA LAB SL
Consejero Delegado
- Cruz Martin Martha
- Montero Fernandez Odilo
- Villar Salgueiro Antonio
- Villar Salgueiro Maria
Consejero
- Cruz Martin Martha
- Montero Fernandez Odilo
- Villar Salgueiro Antonio
- Villar Salgueiro Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44435 , F 165, S 8, H B 456003, I/A 1 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-08
Información de VILLAR SALGUEIRO MARIA
Mostramos los datos de VILLAR SALGUEIRO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAR SALGUEIRO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos