VILLAR SALGUEIRO ANTONIO
Informe ejecutivo de VILLAR SALGUEIRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLAR SALGUEIRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIVAGEN SA | Secretario | 25/11/2014 | |
CIVAGEN SA | Consejero Delegado Solidario | 25/11/2014 | |
CIVAGEN SA | Consejero | 25/11/2014 | |
AIMA LAB SL | Consejero | 14/08/2014 | |
AIMA LAB SL | Consejero Delegado | 14/08/2014 | |
CIVAGEN BIOMEDICAL GROUP SL | Secretario | 18/12/2008 | |
CIVAGEN BIOMEDICAL GROUP SL | Consejero Delegado Solidario | 18/12/2008 | |
CIVAGEN BIOMEDICAL GROUP SL | Consejero | 18/12/2008 |
VINCULACIONES DE VILLAR SALGUEIRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAR SALGUEIRO ANTONIO
Empresa: CIVAGEN SA
Consejero Delegado Solidario
- Cruz Martin Martha
- Villar Salgueiro Antonio
Consejero
- Cruz Martin Martha
- Montero Fernandez Odilo
- Villar Salgueiro Antonio
- Villar Salgueiro Maria
Presidente
Secretario
- Villar Salgueiro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32855 , F 75, S 8, H M 591453, I/A 3 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Empresa: CIVAGEN SA
Consejero Delegado Solidario
- Cruz Martin Martha
- Villar Salgueiro Antonio
Consejero
- Cruz Martin Martha
- Montero Fernandez Odilo
- Villar Salgueiro Antonio
- Villar Salgueiro Maria
Presidente
Secretario
- Villar Salgueiro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32855 , F 72, S 8, H M 591453, I/A 1 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Empresa: AIMA LAB SL
Consejero Delegado
- Cruz Martin Martha
- Montero Fernandez Odilo
- Villar Salgueiro Antonio
- Villar Salgueiro Maria
Consejero
- Cruz Martin Martha
- Montero Fernandez Odilo
- Villar Salgueiro Antonio
- Villar Salgueiro Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44435 , F 165, S 8, H B 456003, I/A 1 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-08
Empresa: CIVAGEN LABORATORIOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Cruz Martin Martha
- Villar Salgueiro Antonio
Consejero
- Cruz Martin Martha
- Montero Fernandez Odilo
- Villar Salgueiro Antonio
Presidente
Secretario
- Villar Salgueiro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22498 , F 110, S 8, H M 402043, I/A 2 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-28
Información de VILLAR SALGUEIRO ANTONIO
Mostramos los datos de VILLAR SALGUEIRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAR SALGUEIRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos