VILLAR FERRER JUAN
Informe ejecutivo de VILLAR FERRER JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLAR FERRER JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DROGUERIA VILLAR SL | Apoderado Solidario | 03/03/2015 | 20/01/2021 |
DROGUERIA VILLAR SL | Administrador Solidario | 06/04/2016 | 18/06/2019 |
VINCULACIONES DE VILLAR FERRER JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAR FERRER JUAN
Empresa: DROGUERIA VILLAR SL
Apoderado Solidario
- Villar Ferrer Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 191, S 8, H C 8100, I/A 15 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-15
Empresa: DROGUERIA VILLAR SL
Administrador Solidario
- Villar Ferrer Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 131, S 8, H C 8100, I/A 13 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-15
Empresa: DROGUERIA VILLAR SL
Administrador Solidario
- Villar Ferrer Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 131, S 8, H C 8100, I/A 11 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-15
Empresa: DROGUERIA VILLAR SL
Apoderado Solidario
- Villar Ferrer Alberto
- Villar Ferrer Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 130, S 8, H C 8100, I/A 10 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-15
Información de VILLAR FERRER JUAN
Mostramos los datos de VILLAR FERRER JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAR FERRER JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos