VILLAR FERRER ALBERTO
Informe ejecutivo de VILLAR FERRER ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLAR FERRER ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DROGUERIA VILLAR SL | Administrador Unico | 29/03/2021 |
VINCULACIONES DE VILLAR FERRER ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAR FERRER ALBERTO
Empresa: DROGUERIA VILLAR SL
Administrador Unico
- Villar Ferrer Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 191, S 8, H C 8100, I/A 16 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-15
Empresa: DROGUERIA VILLAR SL
Apoderado Solidario
- Villar Ferrer Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 191, S 8, H C 8100, I/A 14 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-15
Empresa: AXPERIA VENTURES IBERIA SL
Administrador Mancomunado
- Villar Ferrer Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4149, L 4149, F 121, S 8, H PO 60791, I/A 2 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-36
Empresa: AXPERIA VENTURES IBERIA SL
Administrador Mancomunado
- Priegue Freire Armando
- Salgado Rodriguez Gabriel
- Villar Ferrer Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4149, L 4149, F 120, S 8, H PO 60791, I/A 1 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-36
Empresa: DROGUERIA VILLAR SL
Apoderado Solidario
- Villar Ferrer Alberto
- Villar Ferrer Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 130, S 8, H C 8100, I/A 10 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-15
Información de VILLAR FERRER ALBERTO
Mostramos los datos de VILLAR FERRER ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAR FERRER ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos