VILLANUEVA VICO JULIA
Informe ejecutivo de VILLANUEVA VICO JULIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILLANUEVA VICO JULIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO DERMATOLOGICO Y ESTETICO PEDRO JAEN SA | Apoderado Solidario | 29/09/2023 | |
GRUPO DERMATOLOGICO Y ESTETICO PEDRO JAEN SA | Apoderado Mancomunado | 29/09/2023 | |
GRUPO DERMATOLOGICO Y ESTETICO PEDRO JAEN SA | Consejero | 05/04/2018 | |
ESTETICA APLICADA SL | Apoderado | 23/04/2014 |
VINCULACIONES DE VILLANUEVA VICO JULIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLANUEVA VICO JULIA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Valmayor Ruiz De Alegria Borja
- Prada Botella Paula
- Villanueva Vico Julia
Apoderado Solidario
- Fernandez Valmayor Ruiz De Alegria Borja
- Fernandez Valmayor Ruiz De Alegria Borja
- Prada Botella Paula
- Prada Botella Paula
- Villanueva Vico Julia
- Villanueva Vico Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44011 , F 76, S 8, H M 655708, I/A 19 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Apoderado Solidario
- Prada Botella Paula
- Villanueva Vico Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44011 , F 76, S 8, H M 655708, I/A 19 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Empresa: CENTRO DE LASER LA MORALEJA SL
Apoderado Solidario
- Villanueva Vico Julia
Apoderado
- Villanueva Vico Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19206 , F 119, S 8, H M 336222, I/A 10 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37387 , F 193, S 8, H M 655708, I/A 16 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-28
Apoderado Solidario
- Cerezo Montañez Sebastian
- Jaen Olasolo Pedro
- Loizaga Jimenez Francisco Javier
- Prada Botella Paula
- Villanueva Vico Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37387 , F 191, S 8, H M 655708, I/A 13 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-28
Empresa: CENTRO DE LASER LA MORALEJA SL
Apoderado Solidario
- Villanueva Vico Julia
Apoderado
- Villanueva Vico Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19206 , F 118, S 8, H M 336222, I/A 9 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
Apoderado Solidario
- Jaen Olasolo Pedro
- Prada Botella Paula
- Villanueva Vico Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37387 , F 190, S 8, H M 655708, I/A 12 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Consejero
- BESEMI INVERSIONES SL
- ESTETICA APLICADA SL
- Garcia Dusacc Luis
- MOIRA CAPITAL ADVISORS SL
- NILKANTA SL
- Villanueva Vico Julia
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36503 , F 183, S 8, H M 655708, I/A 3 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Empresa: ESTETICA APLICADA SL
Apoderado
- Villanueva Vico Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23686 , F 156, S 8, H M 425071, I/A 6 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-28
Empresa: FOTODERM FOTOTERAPIA SL
Administrador Unico
- Villanueva Vico Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25247 , F 184, S 8, H M 454559, I/A 3 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-28
Información de VILLANUEVA VICO JULIA
Mostramos los datos de VILLANUEVA VICO JULIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLANUEVA VICO JULIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos