LOIZAGA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de LOIZAGA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 60
Empresas activas: 41
Cargos inactivos: 62
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE LOIZAGA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOIRA CAPITAL DESARROLLO THETA SICC SA | Representante | 20/09/2024 | |
MOIRA CAPITAL DESARROLLO OMICRON BIS FCRE SA | Representante | 13/09/2024 | |
MOIRA CAPITAL DESARROLLO ZETA SICC SA | Representante | 10/09/2024 | |
LUDA CREATE SL | Representante | 06/09/2024 | |
MOIRA CAPITAL DESARROLLO KAPPA BIS FCRE SA | Representante | 05/09/2024 | |
MOIRA CAPITAL DESARROLLO TAU FCRE SA | Representante | 04/09/2024 | |
MOIRA CAPITAL DESARROLLO MU SICC SA | Representante | 03/09/2024 | |
MOIRA CAPITAL DESARROLLO KAPPA SICC SA | Representante | 29/08/2024 | |
MOIRA CAPITAL DESARROLLO LAMBDA FCRE SA | Representante | 29/08/2024 | |
MOIRA CAPITAL DESARROLLO IOTHA SICC SA | Representante | 29/08/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LOIZAGA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOIZAGA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Cerezo Montañez Sebastian
- Loizaga Jimenez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 696787, I/A 13 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Cerezo Montañez Sebastian
- Loizaga Jimenez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 696787, I/A 13 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Cerezo Montañez Sebastian
- Loizaga Jimenez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 773779, I/A 7 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Loizaga Jimenez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 773779, I/A 7 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Consejero Delegado
Representante
- Cerezo Montañez Sebastian
- Cerezo Montañez Sebastian
- Loizaga Jimenez Francisco Javier
- Loizaga Jimenez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 676555, I/A 21 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Cerezo Montañez Sebastian
- Loizaga Jimenez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 676555, I/A 21 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: LUDA CREATE SL
Consejero
Representante
- Loizaga Jimenez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 807220, I/A 5 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: LUDA CREATE SL
Consejero
Representante
- Loizaga Jimenez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 807220, I/A 5 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Cerezo Montañez Sebastian
- Loizaga Jimenez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 786786, I/A 6 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Cerezo Montañez Sebastian
- Loizaga Jimenez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 786786, I/A 6 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
VER MAS ACTOS
Información de LOIZAGA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de LOIZAGA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOIZAGA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos