VILLANUEVA MOMBIEDRO JAVIER
Informe ejecutivo de VILLANUEVA MOMBIEDRO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLANUEVA MOMBIEDRO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AJP VALORADORES CONSULTORES AGRARIOS Y MEDIOAMBIENTALES SL | Administrador Mancomunado | 06/05/2019 | |
COCINAS BAÑOS Y LABORATORIOS SL | Administrador Solidario | 09/01/2009 | |
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES URBANISTICAS MOMBIEDRO SL | Administrador Solidario | 08/01/2009 |
VINCULACIONES DE VILLANUEVA MOMBIEDRO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLANUEVA MOMBIEDRO JAVIER
Administrador Mancomunado
- Villanueva Mombiedro Antonio
- Villanueva Mombiedro Javier
- Villanueva Mombiedro Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7003, L 4306, F 124, S 8, H V 79746, I/A 2 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-46
Empresa: COCINAS BAÑOS Y LABORATORIOS SL
Administrador Solidario
- Villanueva Mombiedro Antonio
- Villanueva Mombiedro Javier
- Villanueva Mombiedro Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4737, L 2047, F 175, S 8, H V 31254, I/A 6 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-46
Administrador Solidario
- Villanueva Mombiedro Antonio
- Villanueva Mombiedro Javier
- Villanueva Mombiedro Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5479, L 2786, F 156, S 8, H V 47581, I/A 4 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-46
Administrador Solidario
- Villanueva Mombiedro Antonio
- Villanueva Mombiedro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5479, L 2786, F 156, S 8, H V 47581, I/A 4 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-46
Información de VILLANUEVA MOMBIEDRO JAVIER
Mostramos los datos de VILLANUEVA MOMBIEDRO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLANUEVA MOMBIEDRO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos