VILLANUEVA MOMBIEDRO ANTONIO
Informe ejecutivo de VILLANUEVA MOMBIEDRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLANUEVA MOMBIEDRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AJP VALORADORES CONSULTORES AGRARIOS Y MEDIOAMBIENTALES SL | Administrador Mancomunado | 06/05/2019 | |
COCINAS BAÑOS Y LABORATORIOS SL | Administrador Solidario | 09/01/2009 | |
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES URBANISTICAS MOMBIEDRO SL | Administrador Solidario | 08/01/2009 |
VINCULACIONES DE VILLANUEVA MOMBIEDRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLANUEVA MOMBIEDRO ANTONIO
Administrador Mancomunado
- Villanueva Mombiedro Antonio
- Villanueva Mombiedro Javier
- Villanueva Mombiedro Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7003, L 4306, F 124, S 8, H V 79746, I/A 2 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-46
Liquidador Solidario
- Villanueva Mombiedro Antonio
- Villanueva Mombiedro Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9505, L 6787, F 95, S 8, H V 149705, I/A 2 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-46
Administrador Solidario
- Villanueva Mombiedro Antonio
- Villanueva Mombiedro Pedro Jose
Liquidador Solidario
- Villanueva Mombiedro Antonio
- Villanueva Mombiedro Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9505, L 6787, F 95, S 8, H V 149705, I/A 2 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-46
Administrador Solidario
- Villanueva Mombiedro Antonio
- Villanueva Mombiedro Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9505, L 6787, F 95, S 8, H V 149705, I/A 1 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-46
Empresa: COCINAS BAÑOS Y LABORATORIOS SL
Administrador Solidario
- Villanueva Mombiedro Antonio
- Villanueva Mombiedro Javier
- Villanueva Mombiedro Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4737, L 2047, F 175, S 8, H V 31254, I/A 6 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-46
Administrador Solidario
- Villanueva Mombiedro Antonio
- Villanueva Mombiedro Javier
- Villanueva Mombiedro Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5479, L 2786, F 156, S 8, H V 47581, I/A 4 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-46
Administrador Solidario
- Villanueva Mombiedro Antonio
- Villanueva Mombiedro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5479, L 2786, F 156, S 8, H V 47581, I/A 4 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-46
Información de VILLANUEVA MOMBIEDRO ANTONIO
Mostramos los datos de VILLANUEVA MOMBIEDRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLANUEVA MOMBIEDRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos