VILLAMOR CABADO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de VILLAMOR CABADO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILLAMOR CABADO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGMAEN SL | Socio Unico | 05/03/2015 | 21/12/2018 |
LOGMAEN SL | Administrador Unico | 10/04/2014 | 05/04/2018 |
LOGISTICA MADERERA SL | Administrador Unico | 16/01/2013 | |
NOATISOTIB SL | Administrador Mancomunado | 02/03/2009 | 10/05/2012 |
VINCULACIONES DE VILLAMOR CABADO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAMOR CABADO JOSE MANUEL
Empresa: LOGMAEN SL
Administrador Unico
- Villamor Cabado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 51, S 8, H LU 470, I/A B (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-27
Empresa: LOGMAEN SL
Socio Único
- Villamor Cabado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 113, S 8, H LU 470, I/A 15 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-27
Empresa: LOGMAEN SL
Administrador Unico
- Villamor Cabado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 113, S 8, H LU 470, I/A 14 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-27
Empresa: LOGISTICA MADERERA SL
Administrador Unico
- Villamor Cabado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 323 , F 2, S 8, H LU 9354, I/A 5 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-27
Empresa: NOATISOTIB SL
Administrador Mancomunado
- Romero Villamor Marcos
- Villamor Cabado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 9, S 8, H LU 13136, I/A 3 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-27
Empresa: NOATISOTIB SL
Administrador Mancomunado
- Romero Villamor Marcos
- Villamor Cabado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 5, S 8, H LU 13136, I/A 1 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-27
Información de VILLAMOR CABADO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de VILLAMOR CABADO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAMOR CABADO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos