ROMERO VILLAMOR MARCOS
Informe ejecutivo de ROMERO VILLAMOR MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROMERO VILLAMOR MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOATISOTIB SL | Administrador Unico | 10/05/2012 | 15/04/2016 |
LOGISTICA MADERERA SL | Administrador Unico | 16/01/2013 | 05/02/2016 |
LUCUSAPPS SL | Administrador Unico | 05/02/2014 | 01/06/2015 |
LUCUSAPPS SL | Liquidador | 01/06/2015 | 01/06/2015 |
NOATISOTIB SL | Administrador Mancomunado | 02/03/2009 | 10/05/2012 |
VINCULACIONES DE ROMERO VILLAMOR MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO VILLAMOR MARCOS
Empresa: NOATISOTIB SL
Administrador Unico
- Romero Villamor Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 9, S 8, H LU 13136, I/A 5 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-27
Empresa: LOGISTICA MADERERA SL
Administrador Unico
- Romero Villamor Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 323 , F 3, S 8, H LU 9354, I/A 7 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-27
Empresa: LUCUSAPPS SL
Liquidador
- Romero Villamor Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 164, S 8, H LU 17337, I/A 2 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-27
Empresa: LUCUSAPPS SL
Administrador Unico
- Romero Villamor Marcos
Liquidador
- Romero Villamor Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 164, S 8, H LU 17337, I/A 2 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-27
Empresa: LUCUSAPPS SL
Administrador Unico
- Romero Villamor Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 163, S 8, H LU 17337, I/A 1 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-27
Empresa: LOGISTICA MADERERA SL
Administrador Unico
- Romero Villamor Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 323 , F 2, S 8, H LU 9354, I/A 5 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-27
Empresa: NOATISOTIB SL
Administrador Unico
- Romero Villamor Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 9, S 8, H LU 13136, I/A 3 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-27
Empresa: NOATISOTIB SL
Administrador Mancomunado
- Romero Villamor Marcos
- Villamor Cabado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 9, S 8, H LU 13136, I/A 3 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-27
Empresa: NOATISOTIB SL
Administrador Mancomunado
- Romero Villamor Marcos
- Villamor Cabado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 5, S 8, H LU 13136, I/A 1 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-27
Información de ROMERO VILLAMOR MARCOS
Mostramos los datos de ROMERO VILLAMOR MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO VILLAMOR MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos