VILLAMAYOR ZAMBRANO JAVIER
Informe ejecutivo de VILLAMAYOR ZAMBRANO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILLAMAYOR ZAMBRANO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MM HOGAR SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Solidario | 10/12/2015 | 04/02/2020 |
MUTUACTIVOS INVERSIONES AGENCIA DE VALORES SA | Vicesecretario No Consejero | 30/07/2013 | 22/02/2019 |
VINCULACIONES DE VILLAMAYOR ZAMBRANO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAMAYOR ZAMBRANO JAVIER
Vicesecretario No Consejero
- Villamayor Zambrano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38678 , F 55, S 8, H M 549842, I/A 21 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Empresa: MM HOGAR SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abello Bottomley Jolyon
- Arnedo Rojas Rafael
- Bermudez Odriozola Luis
- Colomina Abascal Emilio
- Cooklin Diaz Lorenzo
- Del Coso Sanchez Aitor
- Garcia Arenas Francisco
- Granados Curiel Juan Manuel
- Lapeña Gomez Francisco Javier
- Lopez Taracena Antonio
- Mateo Hernandez Daniel
- Mestre Garcia Ernesto
- Mira Prieto Moreno Javier
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Rodriguez Onaindia Jesus
- Subirats Sueiras Dulce
- Villa Oliveros Maria Milagros
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Aguilera Anegon Jose Maria
- Alonso Pando Javier
- Gonzalez Palenzuela Gonzalez Villegas Rafael
- Lopez Campos Jose Manuel
- Villamayor Zambrano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32120 , F 135, S 8, H M 504482, I/A 21 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Villamayor Zambrano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30550 , F 170, S 8, H M 549842, I/A 1 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-28
Información de VILLAMAYOR ZAMBRANO JAVIER
Mostramos los datos de VILLAMAYOR ZAMBRANO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAMAYOR ZAMBRANO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos