LOPEZ CAMPOS JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de LOPEZ CAMPOS JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 26
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ CAMPOS JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA | Apoderado | 10/09/2024 | |
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA | Apoderado | 05/09/2024 | |
MUTUAMAD VENTURES SA | Apoderado Solidario | 22/02/2024 | |
AHORRO & INVERSION ECI AGENCIA DE VALORES SA | Apoderado Solidario | 28/07/2023 | |
MUTUACTIVOS PENSIONES SA S.G.F.P | Apoderado | 23/02/2023 | |
MUTUACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | Apoderado | 14/02/2023 | |
AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA SL | Apoderado Solidario | 05/12/2022 | |
MUTUACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | Apoderado Solidario | 25/10/2022 | |
MUTUAMAD SHARING SL | Apoderado | 27/05/2022 | |
MUTUAMAD MOBILITY SL | Apoderado | 27/05/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LOPEZ CAMPOS JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ CAMPOS JOSE MANUEL
Apoderado
- Aguilera Anegon Jose Maria
- Aguilera Anegon Jose Maria
- Alarcon Alarcon Fernando
- Alarcon Alarcon Fernando
- Alarcon Alarcon Fernando
- Alarcon Alarcon Fernando
- Arnedo Rojas Rafael
- Arnedo Rojas Rafael
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Brito E Abreu Sebastiao
- Brito E Abreu Sebastiao
- Campos Garcia Carmen
- Campos Garcia Carmen
- Campos Garcia Carmen
- Canorea Cardoso Rosa-maria
- Carrasco Hervas Juan Diego
- Carrasco Hervas Juan Diego
- Colomina Abascal Emilio
- Colomina Abascal Emilio
- Colomina Abascal Emilio
- Colomina Abascal Emilio
- Colomina Abascal Emilio
- Cooklin Diaz Lorenzo
- Cooklin Diaz Lorenzo
- De Frutos Coronado Maria
- De Frutos Coronado Maria
- Del Pobil Alves Tristan Pascual
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Diaz Crespo Trapero Ramon Millan
- Diaz Crespo Trapero Ramon Millan
- Diaz Crespo Trapero Ramon Millan
- Diaz Crespo Trapero Ramon Millan
- Faba Tortosa Ana
- Fernandez Figares Castelo Santiago
- Fernandez Figares Castelo Santiago
- Garrido Abad Maria
- Gavilanes Vallecillo Enrique
- Gavilanes Vallecillo Enrique
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Gonzalez Tapia Penelope
- Gonzalez Tapia Penelope
- Granados Juan Manuel
- Granados Juan Manuel
- Granados Juan Manuel
- Herrador Fernandez Albert
- Lopez Campos Jose Manuel
- Mario Christophe
- Mario Christophe
- Mateo Hernandez Daniel
- Mateo Hernandez Daniel
- Mateo Hernandez Daniel
- Mateo Hernandez Daniel
- Mestre Garcia Ernesto
- Mestre Garcia Ernesto
- Mestre Garcia Ernesto
- Mira Prieto Moreno Javier
- Mira Prieto Moreno Javier
- Mira Prieto Moreno Javier
- Orcoyen Rodriguez Ricardo
- Orcoyen Rodriguez Ricardo
- Orcoyen Rodriguez Ricardo
- Oriol Hoyos Nicolas
- Oriol Hoyos Nicolas
- Panadero Rodriguez Guillermo
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Redondo Monsalve Antonio
- Redondo Monsalve Antonio
- Redondo Monsalve Antonio
- Redondo Monsalve Antonio
- Rivera Moya Jesus
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Sanchez Lopez-chicheri Alfonso
- Sanchez Lopez-chicheri Alfonso
- Taguas Navarro Mario
- Vazquez Morenes Jorge
- Vazquez Morenes Jorge
- Vendrell Fontan Esperanza
- Zambrana Perez Victor
- Zambrana Perez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822213, I/A 202 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnedo Rojas Rafael
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Campos Garcia Carmen
- Colomina Abascal Emilio
- Cooklin Diaz Lorenzo
- Fernandez Figares Castelo Santiago
- Gavilanes Vallecillo Enrique
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Granados Curiel Juan Manuel
- Mestre Garcia Ernesto
- Mira Prieto Moreno Javier
- Oriol Hoyos Nicolas
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
Apoderado Mancomunado
- Alarcon Alarcon Fernando
- Arnedo Rojas Rafael
- Arnedo Rojas Rafael
- Arnedo Rojas Rafael
- Arnedo Rojas Rafael
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Blazquez Arenas Rafael
- Campos Garcia Carmen
- Campos Garcia Carmen
- Campos Garcia Carmen
- Cid De Quevedo Sonsoles
- Colomina Abascal Emilio
- Colomina Abascal Emilio
- Colomina Abascal Emilio
- Cooklin Diaz Lorenzo
- Cooklin Diaz Lorenzo
- Cooklin Diaz Lorenzo
- Del Rio Aynat Jesus
- Diaz Crespo Trapero Ramon Millan
- Diaz Crespo Trapero Ramon Millan
- Diaz Crespo Trapero Ramon Millan
- Faba Tortosa Ana
- Faba Tortosa Ana
- Fernandez Figares Castelo Santiago
- Fernandez Figares Castelo Santiago
- Fernandez Figares Castelo Santiago
- Gallardo Villares Ana
- Gallardo Villares Ana
- Gallardo Villares Ana
- Gavilanes Vallecillo Enrique
- Gavilanes Vallecillo Enrique
- Gomez Smith Rafael
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Granados Curiel Juan Manuel
- Granados Curiel Juan Manuel
- Granados Curiel Juan Manuel
- Loredo Groizard Ignacio
- Mario Christophe
- Mario Christophe
- Mateo Hernandez Daniel
- Mateo Hernandez Daniel
- Mateo Hernandez Daniel
- Mateo Hernandez Daniel
- Mestre Garcia Ernesto
- Mestre Garcia Ernesto
- Mestre Garcia Ernesto
- Mira Prieto Moreno Javier
- Mira Prieto Moreno Javier
- Mira Prieto Moreno Javier
- Oriol Hoyos Nicolas
- Oriol Hoyos Nicolas
- Oriol Hoyos Nicolas
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Pindado Delgado Fernando Carmelo
- Pindado Delgado Fernando Carmelo
- Rivera Moya Jesus
- Taguas Navarro Mario
- Taguas Navarro Mario
- Vazquez Morenes Jorge
Apoderado Solidario
- Aguilera Anegon Jose Maria
- Aguilera Anegon Jose Maria
- Alarcon Alarcon Fernando
- Alarcon Alarcon Fernando
- Alarcon Alarcon Fernando
- Alarcon Alarcon Fernando
- Arnedo Rojas Rafael
- Ballesteros Martinez Fernando
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Blazquez Arias Eduardo Jose
- Campos Garcia Carmen
- Canorea Cardoso Rosa-maria
- Carrasco Hervas Juan Diego
- Carrasco Hervas Juan Diego
- Colomina Abascal Emilio
- Colomina Abascal Emilio
- Colomina Abascal Emilio
- Colomina Abascal Emilio
- De Carcer Cabezas Jaime Aguirre
- De Frutos Coronado Maria
- De Frutos Coronado Maria
- Del Pobil Albes Tristan Pascual
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Diaz Crespo Trapero Ramon Millan
- Diaz Crespo Trapero Ramon Millan
- Gallardo Villares Ana
- Gallardo Villares Ana
- Garralda Ruiz De Velasco Ignacio
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Granados Curiel Juan Manuel
- Lopez Campos Jose Manuel
- Lopez Campos Jose Manuel
- Mateo Hernandez Daniel
- Mestre Garcia Ernesto
- Mestre Garcia Ernesto
- Mestre Garcia Ernesto
- Mestre Garcia Ernesto
- Mira Prieto Moreno Javier
- Mira Prieto Moreno Javier
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Redondo Monsalve Antonio
- Vazquez Morenes Jorge
Apoderado
- Alvarez Gonzalez Montserrat
- Alvarez Gonzalez Montserrat
- Carrasco Hervas Juan Diego
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Espi Rodriguez Conrado
- Garrido Abad Maria
- Gonzalez Palenzuela Gonzalez Villegas Rafael
- Mario Christophe
- Orcoyen Rodriguez Ricardo
- Orcoyen Rodriguez Ricardo
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Vendrell Fontan Esperanza
- Zambrana Perez Victor
- Zambrana Perez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822213, I/A 202 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Apoderado
- Arnedo Rojas Rafael
- Bermudez Odriozola Luis
- Brito E Abreu Sebastiao
- Campos Garcia Carmen
- Colomina Abascal Emilio
- Cooklin Diaz Lorenzo
- Del Pobil Alves Tristan Pascual
- Del Rio Aynat Jesus
- Faba Tortosa Ana
- Fernandez Figares Castelo Santiago
- Garrido Abad Maria
- Gavilanes Vallecillo Enrique
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Granados Juan Manuel
- Leon Pinilla Marta
- Lopez Campos Jose Manuel
- Mario Christophe
- Marquez Gomez Maria
- Martinez Berrocal Maria Del Carmen
- Mestre Garcia Ernesto
- Mira Prieto Moreno Javier
- Orcoyen Rodriguez Ricardo
- Orcoyen Rodriguez Ricardo
- Oriol Hoyos Nicolas
- Redondo Monsalve Antonio
- Sacristan Soto Jordi
- Taguas Navarro Mario
- Vendrell Fontan Esperanza
- Zambrana Perez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822213, I/A 201 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Empresa: MUTUAMAD VENTURES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermudez Odriozola Luis
- Campos Garcia Carmen
- Cooklin Diaz Lorenzo
- Del Rio Aynat Jesus
- Fernandez Figares Castelo Santiago
- Gavilanes Vallecillo Enrique
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Granados Juan Manuel
- Mestre Garcia Ernesto
- Mira Prieto Moreno Javier
- Oriol Hoyos Nicolas
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Redondo Monsalve Antonio
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46216 , F 80, S 8, H M 711132, I/A 12 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: MUTUAMAD VENTURES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aguirre De Carcer Cabezas Jaime
- Arnedo Rojas Rafael
- Arnedo Rojas Rafael
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Colomina Abascal Emilio
- Colomina Abascal Emilio
- Faba Tortosa Ana
- Faba Tortosa Ana
- Gavilanes Vallecillo Enrique
- Granados Curiel Juan Manuel
- Granados Curiel Juan Manuel
- Mestre Garcia Esnesto
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bermudez Odriozola Luis
- Blazquez Arias Eduardo Jose
- Campos Garcia Carmen
- Campos Garcia Carmen
- Campos Garcia Carmen
- Cooklin Diaz Lorenzo
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Gallardo Villares Ana
- Gallardo Villares Ana
- Garrido Abad Maria
- Lopez Campos Jose Manuel
- Lopez Campos Jose Manuel
- Mario Christophe
- Mestre Garcia Ernesto
- Oriol Hoyos Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46216 , F 80, S 8, H M 711132, I/A 12 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: MUTUAMAD VENTURES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Campos Garcia Carmen
- Colomina Abascal Emilio
- Cooklin Diaz Lorenzo
- Espi Rodriguez Conrado
- Fernandez Figares Castelo Santiago
- Gavilanes Vallecillo Enrique
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Granados Juan Manuel
- Mario Christophe
- Mira Prieto-moreno Francisco-javier
- Orcoyen Rodriguez Ricardo
- Oriol Hoyos Nicolas
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Vendrell Fontan Esperanza
Apoderado Solidario
- Blazquez Arias Eduardo Jose
- Lopez Campos Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40024 , F 170, S 8, H M 711132, I/A 11 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Aguilera Anegon Jose Maria
- Bermudez Odriozola Luis
- Calaforra Ingunza Helena
- Calaforra Ingunza Helena
- Calaforra Ingunza Helena
- Calaforra Ingunza Helena
- Calleja De Abia Carolina
- Calleja De Abia Carolina
- De Frutos Coronado Maria
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Jimenez Lomillos Luis
- Jimenez Lomillos Luis
- Jimenez Lomillos Luis
- Lavin Martin Manuel
- Lopez Campos Jose Manuel
- Mendez Gomez Lara
- Mestre Garcia Ernesto
- Redondo Monsalve Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45531 , F 91, S 8, H M 800797, I/A 2 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: MUTUACTIVOS PENSIONES SA S.G.F.P
Apoderado
- Lopez Campos Jose Manuel
- Mestre Garcia Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6553 , F 214, S 8, H M 106657, I/A 76 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-28
Apoderado
- Lopez Campos Jose Manuel
- Mestre Garcia Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29767 , F 184, S 8, H M 55390, I/A 112 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Empresa: AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Gonzalez Montserrat
- Alvarez Gonzalez Montserrat
- Arnedo Rojas Rafael
- Arnedo Rojas Rafael
- Arnedo Rojas Rafael
- Arnedo Rojas Rafael
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Campos Garcia Carmen
- Campos Garcia Carmen
- Campos Garcia Carmen
- Campos Garcia Carmen
- Colomina Abascal Emilio
- Colomina Abascal Emilio
- Colomina Abascal Emilio
- Cooklin Diaz Lorenzo
- Cooklin Diaz Lorenzo
- Cooklin Diaz Lorenzo
- Cooklin Diaz Lorenzo
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Dominguez Miguel Enrique
- Dominguez Miguel Enrique
- Dominguez Miguel Enrique
- Faba Tortosa Ana
- Fernandez Figares Castelo Santiago
- Fernandez Figares Castelo Santiago
- Fernandez Figares Castelo Santiago
- Fernandez Figares Castelo Santiago
- Gallardo Villares Ana
- Gallardo Villares Ana
- Gavilanes Vallecillo Enrique
- Gavilanes Vallecillo Enrique
- Gavilanes Vallecillo Enrique
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Granados Juan Manuel
- Granados Juan Manuel
- Granados Juan Manuel
- Granados Juan Manuel
- Mario Christophe
- Mario Christophe
- Mario Christophe
- Mestre Garcia Ernesto
- Mestre Garcia Ernesto
- Mestre Garcia Ernesto
- Mestre Garcia Ernesto
- Mira Prieto Moreno Javier
- Mira Prieto Moreno Javier
- Mira Prieto Moreno Javier
- Mira Prieto Moreno Javier
- Orcoyen Rodriguez Ricardo
- Oriol Hoyos Nicolas
- Oriol Hoyos Nicolas
- Oriol Hoyos Nicolas
- Oriol Hoyos Nicolas
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Redondo Monsalve Antonio
- Sabio Carrero Francisco Javier
- Sabio Carrero Francisco Javier
- Sabio Carrero Javier
- Taguas Navarro Mario
- Vendrell Fontan Esperanza
- Vendrell Fontan Esperanza
- Vendrell Fontan Esperanza
- Zambrana Perez Victor
- Zambrana Perez Victor
- Zambrana Perez Victor
- Zambrana Perez Victor
- Zambrana Perez Victor
Apoderado Solidario
- Aguilera Anegon Jose Maria
- Alarcon Alarcon Fernando
- Arnedo Rojas Rafael
- Arnedo Rojas Rafael
- Arnedo Rojas Rafael
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Bermudez Odriozola Luis
- Blazquez Arias Eduardo Jose
- Campos Garcia Carmen
- Campos Garcia Carmen
- Campos Garcia Carmen
- Canorea Cardoso Rosa-maria
- Colomina Abascal Emilio
- Cooklin Diaz Lorenzo
- Cooklin Diaz Lorenzo
- De Frutos Coronado Maria
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Del Rio Aynat Jesus
- Dominguez Miguel Enrique
- Dominguez Miguel Enrique
- Dominguez Miguel Enrique
- Dominguez Miguel Enrique
- Dominguez Miguel Enrique
- Fernandez Figares Castelo Santiago
- Fernandez Figares Castelo Santiago
- Gallardo Villares Ana
- Gallardo Villares Ana
- Garrido Abad Maria
- Gavilanes Vallecillo Enrique
- Gavilanes Vallecillo Enrique
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Gonzalez Diez Eva Maria
- Granados Juan Manuel
- Granados Juan Manuel
- Granados Juan Manuel
- Lopez Campos Jose Manuel
- Lopez Campos Jose Manuel
- Mestre Garcia Ernesto
- Mestre Garcia Ernesto
- Mestre Garcia Ernesto
- Mestre Garcia Ernesto
- Mira Prieto Moreno Javier
- Mira Prieto Moreno Javier
- Oriol Hoyos Nicolas
- Oriol Hoyos Nicolas
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Redondo Monsalve Antonio
- Redondo Monsalve Antonio
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Taguas Navarro Mario
- Taguas Navarro Mario
- Vendrell Fontan Esperanza
- Vendrell Fontan Esperanza
- Zambrana Perez Victor
- Zambrana Perez Victor
- Zambrana Perez Victor
- Zambrana Perez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37203 , F 127, S 8, H M 330158, I/A 101 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ CAMPOS JOSE MANUEL
Mostramos los datos de LOPEZ CAMPOS JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ CAMPOS JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos