VILLALONGA GOMILA RAFAEL
Informe ejecutivo de VILLALONGA GOMILA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILLALONGA GOMILA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CECOME ALAIOR SL | Apoderado | 25/02/2015 | 05/08/2019 |
ALAIOR INVERSIONES SL | Apoderado | 25/02/2015 | 02/08/2019 |
ALAIOR INVERSIONES SL | Secretario | 16/09/2014 | |
ALAIOR INVERSIONES SL | Consejero | 16/09/2014 |
VINCULACIONES DE VILLALONGA GOMILA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALONGA GOMILA RAFAEL
Empresa: CECOME ALAIOR SL
Apoderado
- Villalonga Gomila Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147 , F 218, S 8, H IM 1593, I/A 14 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-07
Empresa: ALAIOR INVERSIONES SL
Apoderado
- Villalonga Gomila Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 182, S 8, H IM 28, I/A 7 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-07
Empresa: ALAIOR INVERSIONES SL
Apoderado
- Villalonga Gomila Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 182, S 8, H IM 28, I/A 6 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-07
Empresa: CECOME ALAIOR SL
Apoderado
- Villalonga Gomila Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147 , F 217, S 8, H IM 1593, I/A 12 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-07
Empresa: ALAIOR INVERSIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Mantolan Casali Socrates
- Mercadal Sintes Miguel
- Sintes Vidal Antonio
- Villalonga Gomila Rafael
Presidente
Secretario
- Villalonga Gomila Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 181, S 8, H IM 28, I/A 5 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-07
Información de VILLALONGA GOMILA RAFAEL
Mostramos los datos de VILLALONGA GOMILA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALONGA GOMILA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos