MERCADAL SINTES MIGUEL
Informe ejecutivo de MERCADAL SINTES MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MERCADAL SINTES MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CECOME ALAIOR SL | Administrador Solidario | 10/05/2011 | 18/09/2014 |
ALAIOR INVERSIONES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 10/05/2011 | 16/09/2014 |
ALAIOR INVERSIONES SL | Consejero | 10/05/2011 | 16/09/2014 |
ALAIOR INVERSIONES SL | Consejero Delegado Solidario | 13/01/2012 | 16/09/2014 |
PC NOU INFORMATICA ALAIOR SL | Administrador Solidario | 15/03/2013 |
VINCULACIONES DE MERCADAL SINTES MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERCADAL SINTES MIGUEL
Empresa: CECOME ALAIOR SA
Administrador Solidario
- Mercadal Sintes Miguel
- Sintes Vidal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31 , F 36, S 8, H IM 1593,0 , I/ 9 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-07
Empresa: ALAIOR INVERSIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Mercadal Sintes Miguel
- Sintes Vidal Antonio
Consejero Delegado Solidario
- Mercadal Sintes Miguel
Consejero
- Mantolan Casali Socrates
- Mercadal Sintes Miguel
- Sintes Vidal Antonio
- Villalonga Gomila Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 181, S 8, H IM 28, I/A 5 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-07
Empresa: PC NOU INFORMATICA ALAIOR SL
Administrador Solidario
- Mercadal Sintes Miguel
- Pons Pons Marti
- Sans Pons Oscar Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 191, S 8, H IM 5080, I/A 2 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-07
Empresa: ALAIOR INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Mercadal Sintes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 181, S 8, H IM 28, I/A 4 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-07
Empresa: CECOME ALAIOR SA
Administrador Solidario
- Mercadal Sintes Miguel
- Sintes Vidal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31 , F 36, S 8, H IM 1593,0 , I/ 7 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-07
Empresa: ALAIOR INVERSIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Mercadal Sintes Miguel
Consejero
- Mercadal Sintes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 181, S 8, H IM 28, I/A 3 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-07
Información de MERCADAL SINTES MIGUEL
Mostramos los datos de MERCADAL SINTES MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERCADAL SINTES MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos