VILLALBA BATALLA IKER
Informe ejecutivo de VILLALBA BATALLA IKER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLALBA BATALLA IKER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEPORTIVA MUNICIPAL DE PORTUGALETE SA | Presidente | 11/03/2024 | |
DEPORTIVA MUNICIPAL DE PORTUGALETE SA | Consejero | 11/03/2024 | |
SOCIEDAD URBANISTICA DE REHABILITACION DE PORTUGALETE SA | Consejero | 25/10/2023 | |
DEPORTIVA MUNICIPAL DE PORTUGALETE SA | Apoderado | 12/01/2021 |
VINCULACIONES DE VILLALBA BATALLA IKER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALBA BATALLA IKER
Consejero
Presidente
- Villalba Batalla Iker
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 174, S 8, H BI 33029, I/A 34 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-48
Consejero
Presidente
- Villalba Batalla Iker
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 174, S 8, H BI 33029, I/A 34 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-48
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 219, S 8, H BI 5945,A , I/ 45 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-48
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 219, S 8, H BI 5945,A , I/ 45 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-48
Apoderado
- Villalba Batalla Iker
Consejero
Presidente
- Villalba Batalla Iker
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 171, S 8, H BI 33029, I/A 31 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
Consejero Delegado
- Villalba Batalla Iker
Consejero
Presidente
- Villalba Batalla Iker
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 171, S 8, H BI 33029, I/A 31 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
Consejero
- Gonzalez Arteagabeitia Lutxi
- Villalba Batalla Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 218, S 8, H BI 5945,A , I/ 43 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-48
Consejero Delegado
- Villalba Batalla Iker
Consejero
Presidente
- Villalba Batalla Iker
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 163, S 8, H BI 33029, I/A 29 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-48
Información de VILLALBA BATALLA IKER
Mostramos los datos de VILLALBA BATALLA IKER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALBA BATALLA IKER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos