EZKERRA FERNANDEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de EZKERRA FERNANDEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EZKERRA FERNANDEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEPORTIVA MUNICIPAL DE PORTUGALETE SA | Consejero | 30/05/2024 |
VINCULACIONES DE EZKERRA FERNANDEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EZKERRA FERNANDEZ JOSE MARIA
Consejero
- Ezkerra Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 5945,A , I/ 49 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-48
Consejero
- Ezkerra Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 33029, I/A 36 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-48
Consejero
- Ezkerra Fernandez Jose Maria
Vicepresidente
- Ezkerra Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 33029, I/A 36 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-48
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Ezkerra Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 174, S 8, H BI 33029, I/A 34 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-48
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Ezkerra Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 174, S 8, H BI 33029, I/A 34 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-48
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 219, S 8, H BI 5945,A , I/ 45 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-48
Consejero
Presidente
- Ezkerra Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 219, S 8, H BI 5945,A , I/ 45 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-48
Apoderado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Ezkerra Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 171, S 8, H BI 33029, I/A 31 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Ezkerra Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 171, S 8, H BI 33029, I/A 31 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
Presidente
- Ezkerra Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 218, S 8, H BI 5945,A , I/ 42 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-48
VER MAS ACTOS
Información de EZKERRA FERNANDEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de EZKERRA FERNANDEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EZKERRA FERNANDEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos