VILLAIZAN GUEZMES ALBERTO
Informe ejecutivo de VILLAIZAN GUEZMES ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE VILLAIZAN GUEZMES ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORTAN ANDAMIOS SL | Administrador Solidario | 12/08/2024 | |
IMMER-FIT SL | Administrador Unico | 21/05/2024 | |
SPC NET SOLUCIONES DE NEGOCIO ELECTRONICO SL | Consejero | 30/09/2022 | |
SPC NET SOLUCIONES DE NEGOCIO ELECTRONICO SL | Secretario | 30/09/2022 | |
GESFOR GESTION EMPRESARIAL SL | Socio Unico | 12/07/2016 | |
GESFOR GESTION EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 12/07/2016 |
VINCULACIONES DE VILLAIZAN GUEZMES ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAIZAN GUEZMES ALBERTO
Empresa: NORTAN ANDAMIOS SL
Administrador Solidario
- Beasain Izaola Tomas
- Villaizan Guezmes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83431, I/A 1 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-48
Empresa: IMMER-FIT SL
Administrador Unico
- Villaizan Guezmes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 82976, I/A 1 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-48
Consejero Delegado
Consejero
- Acha Orbea Iriarte Teresa
- Aldama Irabien Iñigo
- Aldama Irabien Jose Ignacio
- De Marco Rodriguez Josefina
- Villaizan Guezmes Alberto
Presidente
Secretario
- Villaizan Guezmes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138 , F 216, S 8, H VI 9979, I/A 15 (30/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-01
Empresa: CLEAN STAFF SL
Administrador Unico
- Villaizan Guezmes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909 , F 203, S 8, H BI 74896, I/A 2 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-48
Empresa: CLEAN STAFF SL
Administrador Unico
- Villaizan Guezmes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909 , F 202, S 8, H BI 74896, I/A 1 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-48
Empresa: CIRCULAR BERANGO SL
Liquidador
- Villaizan Guezmes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5593 , F 123, S 8, H BI 67491, I/A 3 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-48
Empresa: CIRCULAR BERANGO SL
Administrador Unico
- Villaizan Guezmes Alberto
Liquidador
- Villaizan Guezmes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5593 , F 123, S 8, H BI 67491, I/A 3 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-48
Empresa: NEBULAE COLLECTIVE INTELLIGENCE SL
Administrador Mancomunado
- Amo Fernandez David
- De Miguel Fernandez Ruben
- Gil Arechederra Gabriel
- Villaizan Guezmes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5620 , F 12, S 8, H BI 68010, I/A 4 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-48
Empresa: CIRCULAR BERANGO SL
Administrador Unico
- Villaizan Guezmes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5593 , F 122, S 8, H BI 67491, I/A 2 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-48
Empresa: CIRCULAR BERANGO SL
Administrador Mancomunado
- Elguezabal Arrieta Juan
- Villaizan Guezmes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5593 , F 122, S 8, H BI 67491, I/A 2 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-48
VER MAS ACTOS
Información de VILLAIZAN GUEZMES ALBERTO
Mostramos los datos de VILLAIZAN GUEZMES ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAIZAN GUEZMES ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos