DE MARCO RODRIGUEZ JOSEFINA
Informe ejecutivo de DE MARCO RODRIGUEZ JOSEFINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE MARCO RODRIGUEZ JOSEFINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPC NET SOLUCIONES DE NEGOCIO ELECTRONICO SL | Consejero | 30/09/2022 | |
INVERSIONES INNOVA SL | Apoderado | 11/10/2017 | |
INVERSIONES INNOVA SL | Secretario No Consejero | 11/10/2017 | |
SMART PRODUCTS CONNECTION SA | Apoderado | 22/02/2017 | |
SPC SERVICIO ATENCION AL CLIENTE SL | Administrador Unico | 18/01/2017 |
VINCULACIONES DE DE MARCO RODRIGUEZ JOSEFINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MARCO RODRIGUEZ JOSEFINA
Consejero Delegado
Consejero
- Acha Orbea Iriarte Teresa
- Aldama Irabien Iñigo
- Aldama Irabien Jose Ignacio
- De Marco Rodriguez Josefina
- Villaizan Guezmes Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138 , F 216, S 8, H VI 9979, I/A 15 (30/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-01
Administrador Unico
Representante
- De Marco Rodriguez Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138 , F 216, S 8, H VI 9979, I/A 15 (30/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-01
Empresa: SMART PRODUCTS CONNECTION SA
Presidente
Secretario No Consejero
- De Marco Rodriguez Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 211, S 8, H VI 1265, I/A 61 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-01
Empresa: SMART PRODUCTS CONNECTION SA
Secretario No Consejero
- De Marco Rodriguez Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 210, S 8, H VI 1265, I/A 58 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-01
Empresa: INVERSIONES INNOVA SL
Secretario No Consejero
- De Marco Rodriguez Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1590 , F 222, S 8, H VI 9821, I/A 20 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-01
Empresa: INVERSIONES INNOVA SL
Apoderado
- De Marco Rodriguez Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1590 , F 222, S 8, H VI 9821, I/A 19 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-01
Administrador Unico
Representante
- De Marco Rodriguez Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138 , F 215, S 8, H VI 9979, I/A 12 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-01
Empresa: SMART PRODUCTS CONNECTION SA
Apoderado
- De Marco Rodriguez Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1066 , F 113, S 8, H VI 1265, I/A 56 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-01
Empresa: SPC SERVICIO ATENCION AL CLIENTE SL
Administrador Unico
- De Marco Rodriguez Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624 , F 32, S 8, H VI 18355, I/A 1 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-01
Empresa: WIKOMOBILE LOGISTIC SL
Apoderado Mancomunado
- De Marco Rodriguez Josefina
- Martinez Martinez Maria Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689, L 480, F 63, S 8, H BU 15768, I/A 3 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-09
Información de DE MARCO RODRIGUEZ JOSEFINA
Mostramos los datos de DE MARCO RODRIGUEZ JOSEFINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MARCO RODRIGUEZ JOSEFINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos