VILLAGRA BLANCO ROSA ELENA
Informe ejecutivo de VILLAGRA BLANCO ROSA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE VILLAGRA BLANCO ROSA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIRODA INVERSIONES SL | Consejero | 06/06/2023 | |
ROVIDA SL | Consejero | 06/06/2023 | |
VIRODA INVERSIONES SL | Presidente | 06/06/2023 | |
ROVIDA SL | Secretario | 06/06/2023 | |
VIDARO INVERSIONES SL | Consejero | 06/06/2023 | |
DAVIRO INVERSIONES SL | Secretario | 02/06/2023 | |
DAVIRO INVERSIONES SL | Consejero | 02/06/2023 | |
DAVIRO INVERSIONES SL | Apoderado | 09/06/2021 | |
VIRODA INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/09/2020 | |
VIDARO INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/09/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VILLAGRA BLANCO ROSA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAGRA BLANCO ROSA ELENA
Empresa: VIDARO INVERSIONES SL
Consejero
- Villagra Blanco David
- Villagra Blanco Rosa Elena
- Villagra Blanco Vicente-facundo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41299 , F 201, S 8, H M 594507, I/A 10 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-28
Empresa: VIDARO INVERSIONES SL
Consejero
- Blanco De La Fuente Rosa Maria
- Villagra Blanco David
- Villagra Blanco Rosa Elena
- Villagra Blanco Vicente-facundo
Presidente
Secretario
- Villagra Blanco Rosa Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41299 , F 201, S 8, H M 594507, I/A 10 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-28
Empresa: ROVIDA SL
Consejero
- Villagra Blanco David
- Villagra Blanco Rosa Elena
- Villagra Blanco Vicente-facundo
Presidente
Secretario
- Villagra Blanco Rosa Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32884 , F 183, S 8, H M 592035, I/A 7 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-28
Empresa: VIRODA INVERSIONES SL
Consejero
- Villagra Blanco David
- Villagra Blanco Rosa Elena
- Villagra Blanco Vicente-facundo
Presidente
- Villagra Blanco Rosa Elena
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40329 , F 148, S 8, H M 716470, I/A 6 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-28
Empresa: VIRODA INVERSIONES SL
Consejero
- Blanco De La Fuente Rosa Maria
- Villagra Blanco David
- Villagra Blanco Rosa Elena
- Villagra Blanco Vicente-facundo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40329 , F 148, S 8, H M 716470, I/A 6 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-28
Empresa: DAVIRO INVERSIONES SL
Apoderado
Consejero
- Villagra Blanco David
- Villagra Blanco Rosa Elena
- Villagra Blanco Vicente-facundo
Presidente
Secretario
- Villagra Blanco Rosa Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29900 , F 90, S 8, H M 538098, I/A 5 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: LOS GIRASOLES SA
Consejero
- Blanco De La Fuente Rosa Maria
- Villagra Blanco David
- Villagra Blanco Rosa Elena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 10, S 8, H P 999, I/A 27 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-34
Empresa: INDUSTRIAL Y COMERCIAL FACUNDO SL
Consejero
- Blanco De La Fuente Rosa Maria
- Villagra Blanco Rosa Elena
- Villagra Blanco Vicente-facundo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40543 , F 137, S 8, H M 593760, I/A 8 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Empresa: FACUNDO BLANCO SA
Consejero
- Blanco De La Fuente Rosa Maria
- Villagra Blanco Rosa Elena
Presidente
- Villagra Blanco Rosa Elena
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 101, S 8, H P 715, I/A 28 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-34
Empresa: PDV GESFASA DESARROLLO SL
Consejero
- Blanco De La Fuente Rosa Maria
- Villagra Blanco David
- Villagra Blanco Rosa Elena
Presidente
Secretario
- Villagra Blanco Rosa Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33900 , F 111, S 8, H M 610022, I/A 6 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
VER MAS ACTOS
Información de VILLAGRA BLANCO ROSA ELENA
Mostramos los datos de VILLAGRA BLANCO ROSA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAGRA BLANCO ROSA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos