PDV GESFASA DESARROLLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Consejo de Europa, 34
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PDV GESFASA DESARROLLO SL
CIF B87362208
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 01/09/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario DISFASA SA
VINCULACIONES DE PDV GESFASA DESARROLLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PDV GESFASA DESARROLLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISFASA SA | Administrador Unico | 06/07/2022 | 04/12/2023 |
DISFASA SA | Socio Unico | 06/07/2022 | 04/12/2023 |
Sanchez Gil Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2023 | 04/12/2023 |
Usandizaga Elio Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2023 | 04/12/2023 |
Villagra Blanco David | Apoderado | 09/01/2017 | 04/12/2023 |
Villagra Blanco Vicente-facundo | Apoderado | 21/01/2021 | 04/12/2023 |
Villagra Blanco Vicente-facundo | Representante | 06/07/2022 | 04/12/2023 |
Blanco De La Fuente Rosa Maria | Presidente | 29/09/2015 | 06/07/2022 |
Blanco De La Fuente Rosa Maria | Consejero | 29/09/2015 | 06/07/2022 |
VIDARO INVERSIONES SL | Socio Unico | 29/09/2015 | 06/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PDV GESFASA DESARROLLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33900 , F 114, S 8, H M 610022, I/A 9 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-28
- Absorción de la sociedad de esta hoja por la sociedad absorbente domiciliada en Palencia " FACUNDO BLANCO SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33900 , F 114, S 8, H M 610022, I/A 9 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33900 , F 114, S 8, H M 610022, I/A 9 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33900 , F 114, S 8, H M 610022, I/A 9 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-28
- NOTA MARGINAL DE CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 231 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33900 , F 112, S 8, H M 610022, I/A 8M (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33900 , F 112, S 8, H M 610022, I/A 8 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33900 , F 112, S 8, H M 610022, I/A 7 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33900 , F 111, S 8, H M 610022, I/A 6 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 9º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33900 , F 111, S 8, H M 610022, I/A 6 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33900 , F 111, S 8, H M 610022, I/A 6 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28