VILARRUBIAS GUILLAMET FELIO
Informe ejecutivo de VILARRUBIAS GUILLAMET FELIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILARRUBIAS GUILLAMET FELIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILARRUBIAS Y ASOCIADOS LEGAL SLP | Administrador Unico | 27/10/2023 |
VINCULACIONES DE VILARRUBIAS GUILLAMET FELIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILARRUBIAS GUILLAMET FELIO
Empresa: VILARRUBIAS Y ASOCIADOS LEGAL SLP
Administrador Unico
- Vilarrubias Guillamet Felio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 177, S 8, H B 517401, I/A 4 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Empresa: VILARRUBIAS Y ASOCIADOS LEGAL SLP
Administrador Solidario
- Morant Gregori Jose Vicente
- Vilarrubias Guillamet Felio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 177, S 8, H B 517401, I/A 4 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Empresa: VILARRUBIAS & FAURIA LEGAL SLP
Administrador Solidario
- Morant Gregori Jose Vicente
- Vilarrubias Guillamet Felio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 176, S 8, H B 517401, I/A 2 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Empresa: VILARRUBIAS & FAURIA LEGAL SLP
Administrador Mancomunado
- Fauria Planas Albert
- Morant Gregori Jose Vicente
- Vilarrubias Guillamet Felio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 176, S 8, H B 517401, I/A 2 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Empresa: VILARRUBIAS & FAURIA LEGAL SLP
Administrador Mancomunado
- Fauria Planas Albert
- Morant Gregori Jose Vicente
- Vilarrubias Guillamet Felio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 174, S 8, H B 517401, I/A 1 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Vilarrubias Guillamet Felio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39951 , F 88, S 8, H B 17549, I/A 326 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Información de VILARRUBIAS GUILLAMET FELIO
Mostramos los datos de VILARRUBIAS GUILLAMET FELIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILARRUBIAS GUILLAMET FELIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos