FAURIA PLANAS ALBERT
Informe ejecutivo de FAURIA PLANAS ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FAURIA PLANAS ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LFORLAW ABOGADOS SLP | Administrador Solidario | 13/03/2020 |
VINCULACIONES DE FAURIA PLANAS ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FAURIA PLANAS ALBERT
Empresa: LFORLAW ABOGADOS SLP
Administrador Solidario
- Fauria Planas Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46974 , F 50, S 8, H B 536910, I/A 2 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-08
Empresa: VILARRUBIAS & FAURIA LEGAL SLP
Administrador Mancomunado
- Fauria Planas Albert
- Morant Gregori Jose Vicente
- Vilarrubias Guillamet Felio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 176, S 8, H B 517401, I/A 2 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Empresa: VILARRUBIAS & FAURIA LEGAL SLP
Administrador Mancomunado
- Fauria Planas Albert
- Morant Gregori Jose Vicente
- Vilarrubias Guillamet Felio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 174, S 8, H B 517401, I/A 1 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: TALLERES SANTA COLOMA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25510 , F 200, S 8, H B 90362, I/A 12 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-08
Información de FAURIA PLANAS ALBERT
Mostramos los datos de FAURIA PLANAS ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FAURIA PLANAS ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos